Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Interimstrainer | |||||
Anel Džaka (ab 11.02.2018) (bis 30.06.2018) | 19.09.1980 | ||||
Trainer | |||||
Petrik Sander (bis 11.02.2018) | 17.11.1960 | ||||
Torwart | |||||
1 | Chris Keilmann (bis 30.06.2018) | 02.04.1992 | |||
25 | Jannik Reinländer (bis 30.06.2018) | 18.09.1994 | |||
30 | Levent Vanli (bis 30.06.2018) | 03.02.1992 | |||
33 | Dieter Paucken (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 20.09.1982 | |||
Abwehr | |||||
Jeremy Lundy (ab 01.02.2018) (bis 30.06.2018) | 05.05.1991 | ||||
5 | Michael Schüler (bis 30.06.2018) | 22.07.1997 | |||
8 | Michael Stahl (bis 30.06.2024) | 15.09.1987 | |||
15 | Marco Müller (bis 30.06.2018) | 07.04.1994 | |||
16 | André Marx (bis 30.06.2018) | 21.01.1990 | |||
20 | Ioannis Nalbantis (bis 30.06.2018) | 19.04.1997 | |||
22 | Ricardo Antonaci (bis 30.06.2018) | 11.03.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
Eldin Hadžić (bis 30.06.2024) | 02.11.1992 | ||||
Patrik Džalto (ab 01.02.2018) (bis 30.06.2018) | 19.02.1997 | ||||
Felix Könighaus (bis 30.06.2018) | 29.04.2000 | ||||
4 | Daniel von der Bracke (bis 30.06.2024) | 28.01.1992 | |||
4 | Daniel von der Bracke (bis 30.06.2023) | 28.01.1992 | |||
4 | Daniel von der Bracke (bis 30.06.2018) | 28.01.1992 | |||
6 | Dino Bajric (ab 14.07.2017) (bis 30.06.2018) | 12.07.1995 | |||
8 | Michael Stahl (bis 30.06.2018) | 15.09.1987 | |||
10 | Andreas Glockner (bis 30.06.2018) | 25.02.1988 | |||
11 | Kevin Lahn (bis 30.06.2018) | 14.02.1992 | |||
14 | Nicolai Lorenzoni (bis 30.06.2018) | 01.05.1992 | |||
17 | Emre Kaya (ab 01.01.2018) (bis 30.06.2018) | 31.05.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Felix Käfferbitz (bis 30.06.2018) | 12.08.1998 | |||
9 | Erik Wekesser (bis 11.01.2018) | 03.07.1997 | |||
13 | Jan Engels (bis 30.06.2018) | 21.02.1998 | |||
17 | Jordi Arndt (bis 30.06.2018) | 22.04.1998 | |||
18 | Dimitrios Popovits (bis 30.06.2018) | 11.02.1995 | |||
19 | Dejan Bozic (bis 30.06.2018) | 22.01.1993 | |||
21 | Marco Koch (bis 30.06.2018) | 27.10.1995 | |||
24 | Lukas Hombach (ab 11.10.2017) (bis 30.06.2018) | 09.06.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.08.2017 19:00 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |