Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Robin Dutt (ab 11.02.2018) (bis 26.08.2019) | 24.01.1965 | ||||
Jens Rasiejewski (ab 01.01.2018) (bis 06.02.2018) | 01.01.1975 | ||||
Ismail Atalan (ab 11.07.2017) (bis 09.10.2017) | 01.04.1980 | ||||
Gertjan Verbeek (bis 11.07.2017) | 01.08.1962 | ||||
Interimstrainer | |||||
Heiko Butscher (ab 07.02.2018) (bis 11.02.2018) | 28.07.1980 | ||||
Jens Rasiejewski (ab 15.10.2017) (bis 31.12.2017) | 01.01.1975 | ||||
Heiko Butscher (ab 08.10.2017) (bis 01.11.2017) | 28.07.1980 | ||||
Co-Trainer | |||||
Heiko Butscher (ab 12.02.2018) (bis 30.06.2018) | 28.07.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Riemann (bis 30.06.2024) | 09.09.1988 | |||
30 | Martin Kompalla (bis 30.06.2018) | 26.08.1992 | |||
32 | Felix Dornebusch (bis 30.06.2019) | 12.07.1994 | |||
38 | Florian Kraft (bis 29.01.2019) | 04.08.1998 | |||
Abwehr | |||||
Luke Hemmerich (ab 28.08.2017) (bis 30.06.2018) | 09.02.1998 | ||||
3 | Danilo Soares (bis 30.06.2024) | 29.10.1991 | |||
4 | Simon Lorenz (ab 31.01.2018) (bis 30.06.2018) | 30.03.1997 | |||
5 | Felix Bastians (bis 26.01.2018) | 09.05.1988 | |||
18 | Jan Gyamerah (bis 30.06.2019) | 18.06.1995 | |||
19 | Patrick Fabian (bis 30.06.2020) | 11.10.1987 | |||
21 | Stefano Celozzi (bis 30.06.2020) | 02.11.1988 | |||
24 | Timo Perthel (bis 03.01.2019) | 11.02.1989 | |||
25 | Jannik Bandowski (bis 30.06.2019) | 30.03.1994 | |||
27 | Nico Rieble (bis 29.01.2018) | 22.08.1995 | |||
29 | Maxim Leitsch (bis 30.06.2022) | 18.05.1998 | |||
31 | Tom Baack (bis 30.06.2019) | 13.03.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
2 | Tim Hoogland (bis 30.06.2020) | 11.06.1985 | |||
4 | Russell Canouse (bis 10.08.2017) | 11.06.1995 | |||
7 | Selim Gündüz (bis 30.06.2018) | 16.05.1994 | |||
8 | Anthony Losilla | 10.03.1986 | |||
10 | Thomas Eisfeld (bis 30.06.2021) | 18.01.1993 | |||
13 | Sidney Sam (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2019) | 31.01.1988 | |||
14 | Philipp Ochs (ab 05.01.2018) (bis 30.06.2018) | 17.04.1997 | |||
15 | Alexander Merkel (bis 05.02.2018) | 22.02.1992 | |||
20 | Vitaly Janelt (bis 30.06.2018) | 10.05.1998 | |||
22 | Kevin Stöger (bis 30.06.2018) | 27.08.1993 | |||
23 | Robert Tesche (ab 31.08.2017) (bis 30.06.2022) | 27.05.1987 | |||
23 | Tom Weilandt (bis 13.08.2017) | 27.04.1992 | |||
26 | Görkem Saglam (bis 20.01.2020) | 11.04.1998 | |||
37 | Julian Tomas (bis 30.06.2018) | 28.07.1999 | |||
39 | Marco Stiepermann (bis 06.08.2017) | 09.02.1991 | |||
Sturm | |||||
9 | Johannes Wurtz (bis 22.08.2018) | 19.06.1992 | |||
11 | Janni Serra (ab 26.01.2018) (bis 30.06.2018) | 13.03.1998 | |||
11 | Dimitris Diamantakos (bis 25.01.2018) | 05.03.1993 | |||
14 | Peniel Mlapa (bis 30.08.2017) | 20.02.1991 | |||
16 | Lukas Hinterseer (bis 30.06.2019) | 28.03.1991 | |||
17 | Robbie Kruse (ab 21.07.2017) (bis 30.06.2019) | 05.10.1988 | |||
28 | Ulrich Bapoh (bis 30.06.2018) | 29.06.1999 | |||
34 | Evangelos Pavlidis (bis 26.01.2018) | 21.11.1998 | |||
verliehen | |||||
Evangelos Pavlidis (ab 26.01.2018) (bis 17.01.2019) | 21.11.1998 | ||||
Tom Weilandt (ab 14.08.2017) (bis 30.06.2018) | 27.04.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.08.2017 15:30 Uhr |
2 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 24.10.2017 18:30 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |