Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Gökhan Gökce (bis 30.06.2019) | 19.01.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Manuel Salz (bis 30.06.2019) | 06.08.1985 | |||
12 | Stavros Eirinikos (bis 30.06.2019) | 27.05.1998 | |||
33 | Niclas Mummert (bis 30.06.2019) | 11.05.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Bogdan Alexandru Cristescu (bis 30.06.2019) | 27.02.1991 | |||
4 | Zvonimir Borac (bis 30.06.2019) | 22.09.1997 | |||
5 | Akiyoshi Saito (bis 30.06.2019) | 19.02.1988 | |||
20 | Robert Stark (bis 30.06.2019) | 06.11.1986 | |||
23 | Fatih Özge (bis 30.06.2019) | 11.10.1993 | |||
24 | Vittorio Cali (bis 30.06.2019) | 18.03.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Arber Beqiri (bis 30.06.2019) | 27.03.1999 | ||||
Jan Mörgenthaler (bis 30.06.2019) | 06.04.1999 | ||||
6 | Serach von Nordheim (bis 30.06.2019) | 17.02.1990 | |||
8 | Denis Gudzevic (bis 30.06.2019) | 02.12.1996 | |||
10 | Kushtrim Lushtaku (bis 30.06.2019) | 08.10.1989 | |||
14 | Julian Grupp (bis 30.06.2019) | 29.07.1991 | |||
40 | Georgios Doufas (bis 30.06.2019) | 21.01.1994 | |||
42 | Laurin Masurica (bis 30.06.2019) | 08.09.1996 | |||
81 | Fatih Ceylan (bis 30.06.2019) | 25.11.1980 | |||
Sturm | |||||
Christopher Dittrich (bis 30.06.2019) | 15.12.1999 | ||||
2 | Alan Delic (bis 30.06.2019) | 06.06.1998 | |||
7 | Jonathan Zinram (bis 30.06.2019) | 01.12.1991 | |||
9 | Kreshnik Lushtaku (bis 30.06.2019) | 20.07.1994 | |||
11 | Joao Tardelli (bis 30.06.2019) | 26.07.1988 | |||
13 | Dominik Salz (bis 30.06.2019) | 12.07.1987 | |||
17 | Tim Oman (bis 30.06.2019) | 03.04.1998 | |||
27 | Daisuke Ando (bis 30.06.2019) | 18.07.1991 | |||
57 | Stanley Ratifo (bis 30.06.2021) | 05.12.1994 | |||
77 | Sadik Yilmaz (bis 30.06.2019) | 25.07.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |