Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sven Körner (bis 30.06.2019) | 09.05.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Bryan Giebichenstein (bis 30.06.2019) | 05.05.1994 | |||
12 | Martin Hermenau (bis 30.06.2019) | 28.09.1989 | |||
33 | Lukas Kycek (bis 30.06.2019) | 03.06.1998 | |||
Abwehr | |||||
5 | Philipp Groß (bis 30.06.2019) | 08.09.1990 | |||
14 | Nils Breda (bis 30.06.2019) | 06.05.1994 | |||
16 | Tim Schaarschmidt (bis 30.06.2019) | 29.06.1995 | |||
17 | Johannes Mahrhold (bis 30.06.2019) | 20.08.1996 | |||
19 | Marcel Werner (bis 30.06.2019) | 21.07.1988 | |||
22 | Kevin Dagnet (bis 30.06.2019) | 03.11.1995 | |||
25 | Sebastian Hey (bis 30.06.2019) | 03.02.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Franz Erdmann (bis 30.06.2019) | 17.07.1991 | |||
8 | Moritz Instenberg (bis 30.06.2020) | 02.03.1990 | |||
9 | Steven Schubert (bis 30.06.2019) | 28.02.1994 | |||
10 | Chris Wete Kiesse (bis 30.06.2019) | 17.07.1997 | |||
11 | Pascal Lemke (bis 30.06.2019) | 24.09.1999 | |||
13 | Vincent Kühn (bis 30.06.2019) | 19.11.1993 | |||
15 | Max Salge (bis 30.06.2019) | 12.11.1996 | |||
18 | Lukas Breda (bis 30.06.2019) | 06.05.1994 | |||
20 | Maurice Schmidt (bis 30.06.2019) | 02.10.2000 | |||
23 | Martin Krüger (bis 30.06.2019) | 15.09.1990 | |||
Sturm | |||||
3 | Martin Gödecke (bis 30.06.2019) | 23.02.1991 | |||
7 | Niclas Buschke (bis 30.06.2019) | 06.12.1995 | |||
21 | Tim Seidel-Holland (bis 30.06.2019) | 09.09.1997 | |||
24 | Christiano Heliodoro (bis 30.06.2019) |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2018 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |