Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sandro Schwarz (bis 10.11.2019) | 17.10.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | René Adler (bis 30.06.2019) | 15.01.1985 | |||
22 | Florian Müller (bis 30.06.2019) | 13.11.1997 | |||
27 | Robin Zentner | 28.10.1994 | |||
27 | Robin Zentner (bis 30.06.2023) | 28.10.1994 | |||
33 | Jannik Huth (bis 30.06.2019) | 15.04.1994 | |||
Abwehr | |||||
Ahmet Gürleyen (bis 30.06.2019) | 26.04.1999 | ||||
2 | Giulio Donati (bis 30.06.2019) | 05.02.1990 | |||
3 | Aarón Martín (ab 06.08.2018) (bis 30.06.2023) | 22.04.1997 | |||
16 | Stefan Bell | 24.08.1991 | |||
16 | Stefan Bell (bis 30.06.2023) | 24.08.1991 | |||
18 | Daniel Brosinski (bis 30.06.2022) | 17.07.1988 | |||
19 | Moussa Niakhaté (bis 30.06.2022) | 08.03.1996 | |||
23 | Phillipp Mwene (bis 30.06.2021) | 29.01.1994 | |||
24 | Gaëtan Bussmann (bis 30.06.2019) | 02.02.1991 | |||
26 | Niko Bungert (bis 30.06.2019) | 24.10.1986 | |||
42 | Alexander Hack (bis 30.06.2023) | 08.09.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Jean-Paul Boëtius (ab 27.08.2018) (bis 30.06.2022) | 22.03.1994 | |||
5 | José Rodríguez (bis 28.08.2018) | 16.12.1994 | |||
6 | Danny Latza (bis 30.06.2021) | 07.12.1989 | |||
8 | Levin Öztunali (bis 30.06.2021) | 15.03.1996 | |||
10 | Alexandru Maxim (bis 28.01.2020) | 08.07.1990 | |||
14 | Pierre Kunde (bis 30.06.2021) | 26.07.1995 | |||
25 | Jean-Philippe Gbamin (bis 02.08.2019) | 25.09.1995 | |||
30 | Besar Halimi (bis 30.08.2018) | 12.12.1994 | |||
32 | Pablo de Blasis (bis 30.08.2018) | 04.02.1988 | |||
34 | Ridle Baku (bis 01.10.2020) | 08.04.1998 | |||
35 | Leandro Barreiro Martins (bis 30.06.2021) | 03.01.2000 | |||
38 | Gerrit Holtmann (bis 30.06.2019) | 25.03.1995 | |||
Sturm | |||||
Issah Abass (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2019) | 26.09.1998 | ||||
7 | Robin Quaison (bis 30.06.2021) | 09.10.1993 | |||
9 | Jean-Philippe Mateta (bis 20.01.2021) | 28.06.1997 | |||
9 | Yoshinori Muto (bis 02.08.2018) | 15.07.1992 | |||
11 | Emil Berggreen (bis 30.06.2019) | 10.05.1993 | |||
20 | Anthony Ujah (bis 30.06.2019) | 14.10.1990 | |||
21 | Karim Onisiwo (bis 30.06.2022) | 17.03.1992 | |||
29 | Jonathan Burkardt | 11.07.2000 | |||
verliehen | |||||
Marin Šverko (bis 30.06.2019) | 04.02.1998 | ||||
José Rodríguez (ab 28.08.2018) (bis 30.06.2019) | 16.12.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2018 20:45 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |