Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Neuhaus (ab 10.12.2018) (bis 01.03.2021) | 26.11.1959 | ||||
Jeff Saibene (bis 10.12.2018) | 13.09.1968 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Ortega (bis 30.06.2022) | 06.11.1992 | |||
25 | Philipp Klewin (bis 30.06.2019) | 30.09.1993 | |||
40 | Baboucarr Gaye (bis 30.06.2019) | 24.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
2 | Amos Pieper (ab 27.01.2019) (bis 30.06.2022) | 17.01.1998 | |||
3 | Brian Behrendt (bis 31.12.2020) | 24.10.1991 | |||
4 | Anderson-Lenda Lucoqui (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2019) | 06.07.1997 | |||
8 | Florian Hartherz (bis 04.08.2020) | 29.05.1993 | |||
11 | Stephan Salger (bis 31.08.2020) | 30.01.1990 | |||
13 | Julian Börner (bis 30.06.2019) | 21.01.1991 | |||
23 | Jonathan Clauss (ab 23.08.2018) (bis 30.06.2019) | 25.09.1992 | |||
27 | Cedric Brunner (bis 30.06.2022) | 17.02.1994 | |||
31 | Henri Weigelt (bis 30.06.2019) | 17.01.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Semir Ucar (bis 30.06.2020) | 26.11.1998 | ||||
Allan Firmino Dantas (bis 01.07.2018) | 28.01.1997 | ||||
5 | Max Christiansen (bis 26.07.2019) | 25.09.1996 | |||
6 | Tom Schütz (bis 30.06.2020) | 20.01.1988 | |||
7 | Patrick Weihrauch (bis 30.06.2020) | 03.03.1994 | |||
10 | Tomasz Hołota (bis 30.06.2019) | 27.01.1991 | |||
14 | Jóan Edmundsson (bis 30.06.2021) | 26.07.1991 | |||
15 | Reinhold Yabo (ab 11.01.2019) (bis 30.06.2019) | 10.02.1992 | |||
20 | Nils Seufert (bis 30.06.2021) | 03.02.1997 | |||
32 | Keanu Staude (bis 30.06.2020) | 26.01.1997 | |||
37 | Cerruti Siya (bis 30.06.2019) | 17.05.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Fabian Klos (bis 30.06.2024) | 02.12.1987 | |||
10 | Christopher Nöthe (bis 30.06.2019) | 03.01.1988 | |||
16 | Sören Brandy (bis 30.06.2019) | 06.05.1985 | |||
17 | Prince Osei Owusu (bis 26.01.2019) | 07.01.1997 | |||
18 | Nils Quaschner (bis 30.06.2020) | 22.04.1994 | |||
21 | Andreas Voglsammer (bis 30.06.2021) | 09.01.1992 | |||
22 | Roberto Massimo (ab 02.07.2018) (bis 30.06.2019) | 12.10.2000 | |||
36 | Sven Schipplock (ab 03.07.2018) (bis 30.06.2021) | 08.11.1988 | |||
verliehen | |||||
Nikolai Rehnen (bis 30.06.2019) | 04.02.1997 | ||||
Leandro Putaro (bis 30.06.2019) | 07.01.1997 | ||||
17 | Prince Osei Owusu (ab 26.01.2019) (bis 30.06.2019) | 07.01.1997 | |||
34 | Can Özkan (bis 30.06.2021) | 02.12.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2018 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2018 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |