Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Dietmar Demuth (bis 30.06.2019) | 14.01.1955 | ||||
Co-Trainer | |||||
Christian Sobottka (bis 30.06.2022) | 28.07.1981 | ||||
Torwart | |||||
16 | Dominic Heine (bis 30.06.2019) | 12.09.1995 | |||
31 | Julien Latendresse-Levesque (bis 30.06.2021) | 27.02.1991 | |||
Abwehr | |||||
2 | Sascha Rode (bis 30.06.2019) | 05.06.1988 | |||
3 | Stefan Karau (bis 30.06.2022) | 09.02.1986 | |||
4 | Manuel Wajer (bis 30.06.2022) | 27.12.1994 | |||
8 | Marko Trogrlic (bis 30.06.2019) | 04.06.1991 | |||
15 | Sebastian Berg (bis 30.06.2020) | 11.12.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Niklas Opolka (bis 30.06.2019) | 06.07.1998 | |||
6 | Andy Wendschuch (bis 30.06.2022) | 11.04.1988 | |||
7 | Alexander Bury (bis 30.06.2022) | 22.11.1991 | |||
9 | Morgan Faßbender (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2021) | 18.10.1998 | |||
10 | Daniel Heinze (bis 30.06.2020) | 17.10.1987 | |||
11 | Marc Böttger (bis 30.06.2020) | 26.04.1994 | |||
12 | Florian Kirstein (bis 30.06.2020) | 03.08.1995 | |||
13 | Benjamin Schmidt (bis 30.06.2022) | 14.01.1990 | |||
17 | Ryutaro Omote (bis 30.06.2019) | 03.09.1991 | |||
18 | Phillipp Wendt (bis 30.06.2022) | 28.02.1997 | |||
39 | Lars Schmidt (bis 30.06.2019) | 07.06.1995 | |||
Sturm | |||||
9 | Eric Berger (bis 30.06.2019) | 25.02.1998 | |||
19 | Max Keßler (bis 30.06.2023) | 20.01.1999 | |||
23 | Branden Stelmak (bis 30.06.2019) | 22.06.1989 | |||
27 | Florian Schmidt (bis 30.06.2021) | 04.03.1990 | |||
77 | Kai Druschky (bis 30.06.2020) | 19.04.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2018 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2018 18:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |