Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Cristian Fiél (ab 24.02.2019) (bis 02.12.2019) | 12.03.1980 | ||||
Maik Walpurgis (ab 10.09.2018) (bis 24.02.2019) | 09.10.1973 | ||||
Ovid Hajou (ab 09.02.2019) (bis 11.02.2019) | 10.11.1983 | ||||
Uwe Neuhaus (bis 22.08.2018) | 26.11.1959 | ||||
Interimstrainer | |||||
Cristian Fiél (ab 22.08.2018) (bis 31.12.2018) | 12.03.1980 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Schubert (bis 30.06.2019) | 12.06.1998 | |||
21 | Tim Boss (bis 30.06.2020) | 28.06.1993 | |||
23 | Stefan Kiefer (bis 30.06.2021) | 10.07.2001 | |||
24 | Patrick Wiegers (bis 30.06.2022) | 19.04.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Linus Wahlqvist (ab 16.07.2018) (bis 04.08.2020) | 11.11.1996 | |||
3 | Dario Dumic (bis 30.06.2019) | 30.01.1992 | |||
7 | Niklas Kreuzer (bis 30.06.2020) | 20.02.1993 | |||
16 | Philip Heise (bis 31.01.2019) | 20.06.1991 | |||
18 | Jannik Müller (bis 30.06.2020) | 18.01.1994 | |||
23 | Florian Ballas (bis 31.07.2020) | 08.01.1993 | |||
26 | Sören Gonther (bis 30.06.2019) | 15.12.1986 | |||
31 | Brian Hamalainen (bis 30.06.2020) | 29.05.1989 | |||
39 | Kevin Ehlers (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 23.01.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Jannis Nikolaou (bis 13.07.2020) | 31.07.1993 | |||
5 | Maximilian Großer (bis 30.06.2020) | 23.07.2001 | |||
6 | Marco Hartmann (bis 30.06.2021) | 25.02.1988 | |||
8 | Rico Benatelli (bis 30.06.2019) | 17.03.1992 | |||
10 | Aias Aosman (bis 30.06.2019) | 21.10.1994 | |||
11 | Haris Duljević (bis 30.06.2020) | 16.11.1993 | |||
20 | Patrick Ebert (bis 30.06.2020) | 17.03.1987 | |||
22 | Patrick Möschl (bis 31.01.2020) | 06.03.1993 | |||
28 | Barış Atik (bis 30.06.2020) | 09.01.1995 | |||
29 | Sascha Horvath (bis 06.02.2019) | 22.08.1996 | |||
34 | Justin Löwe (bis 30.06.2022) | 30.12.1998 | |||
35 | Marius Hauptmann (bis 30.06.2019) | 14.09.1999 | |||
36 | Max Kulke (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 10.11.2000 | |||
40 | Erich Berko (bis 30.06.2019) | 06.09.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Lucas Röser (bis 28.08.2019) | 28.12.1993 | |||
14 | Moussa Koné (bis 22.01.2020) | 30.12.1996 | |||
15 | Osman Atilgan (bis 23.08.2019) | 01.08.1999 | |||
32 | Vasil Kušej (bis 02.09.2019) | 24.05.2000 | |||
37 | Pascal Testroet (bis 06.08.2018) | 26.09.1990 | |||
verliehen | |||||
Peniel Mlapa (bis 30.06.2019) | 20.02.1991 | ||||
Sascha Horvath (ab 06.02.2019) (bis 30.06.2019) | 22.08.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |