Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Claus-Dieter Wollitz (bis 31.12.2019) | 19.07.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Avdo Spahic (bis 30.06.2019) | 12.02.1997 | |||
31 | Kevin Rauhut (bis 30.06.2019) | 30.12.1989 | |||
41 | Tim Stawecki (bis 30.06.2019) | 13.08.2000 | |||
Abwehr | |||||
2 | Luke Hemmerich (ab 30.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.02.1998 | |||
3 | Andrey Startsev (bis 30.06.2019) | 07.06.1994 | |||
4 | Philipp Knechtel (bis 30.06.2019) | 28.06.1996 | |||
5 | José-Junior Matuwila (bis 30.06.2019) | 20.09.1991 | |||
12 | Fabian Holthaus (ab 17.10.2018) (bis 30.06.2019) | 17.01.1995 | |||
15 | Malte Karbstein (bis 29.08.2018) | 30.01.1998 | |||
16 | Robert Müller (ab 27.01.2019) (bis 30.06.2020) | 12.11.1986 | |||
18 | Daniel Stanese (bis 30.06.2019) | 21.01.1994 | |||
21 | Marc Stein (bis 21.01.2019) | 07.07.1985 | |||
22 | Lasse Schlüter (bis 30.06.2019) | 27.04.1992 | |||
24 | Max Grundmann (bis 31.01.2019) | 16.08.1998 | |||
25 | Marcel Baude (bis 30.06.2019) | 05.10.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Jonas Zickert (bis 30.06.2020) | 25.08.1997 | |||
7 | Kevin Weidlich (bis 30.06.2019) | 04.10.1989 | |||
8 | Felix Geisler (bis 30.06.2019) | 20.03.1997 | |||
10 | Fabio Viteritti (bis 30.06.2019) | 22.05.1993 | |||
13 | Paul Gehrmann (bis 30.06.2019) | 28.04.1995 | |||
14 | Marcelo de Freitas (bis 30.06.2019) | 01.06.1994 | |||
17 | Maximilian Zimmer (bis 30.06.2019) | 10.07.1992 | |||
19 | Fabian Graudenz (bis 30.06.2019) | 16.01.1992 | |||
20 | Tim Kruse (bis 30.06.2019) | 10.01.1983 | |||
21 | Daniel Bohl (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.06.1994 | |||
23 | Lars Bender (ab 21.09.2018) (bis 30.06.2019) | 08.01.1988 | |||
27 | Björn Ziegenbein (bis 30.06.2019) | 30.04.1986 | |||
28 | Niklas Geisler (bis 30.06.2019) | 10.12.2000 | |||
29 | Leon Schneider (bis 01.08.2019) | 19.06.2000 | |||
34 | Colin Raak (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 21.04.2000 | |||
35 | Jürgen Gjasula (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 05.12.1985 | |||
Sturm | |||||
9 | Kevin Scheidhauer (bis 30.06.2019) | 13.02.1992 | |||
11 | Streli Mamba (bis 30.06.2019) | 17.06.1994 | |||
27 | Abdulkadir Beyazit (bis 30.06.2019) | 04.11.1996 | |||
33 | Moritz Broschinski (bis 30.06.2020) | 23.09.2000 | |||
38 | Dimitar Rangelow (ab 18.10.2018) (bis 30.06.2019) | 09.02.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2018 18:30 Uhr |
3 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |