Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Meyer (bis 19.08.2019) | 10.09.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Männel | 16.03.1988 | |||
26 | Robert Jendrusch (bis 30.06.2020) | 28.05.1996 | |||
34 | Daniel Haas (bis 30.06.2020) | 01.08.1983 | |||
35 | Maximilian Schlosser (bis 21.07.2019) | 14.02.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Jan Král (ab 28.01.2019) (bis 30.06.2019) | 05.04.1999 | |||
4 | Fabian Kalig (bis 30.06.2021) | 28.03.1993 | |||
6 | Luke Hemmerich (bis 30.01.2019) | 09.02.1998 | |||
12 | Steve Breitkreuz (bis 30.06.2021) | 18.01.1992 | |||
15 | Dennis Kempe (bis 30.06.2020) | 24.06.1986 | |||
18 | Nicolai Rapp (bis 12.01.2019) | 13.12.1996 | |||
20 | Calogero Rizzuto (bis 30.06.2021) | 05.01.1992 | |||
21 | Malcolm Cacutalua (bis 30.06.2022) | 15.11.1994 | |||
27 | Sascha Härtel (bis 24.01.2019) | 09.03.1999 | |||
36 | Filip Kusic (bis 30.06.2020) | 03.06.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Clemens Fandrich (bis 30.06.2022) | 10.01.1991 | |||
7 | Jan Hochscheidt (bis 30.06.2022) | 04.10.1987 | |||
8 | Tom Baumgart (bis 30.06.2023) | 12.11.1997 | |||
13 | Louis Samson (ab 04.01.2019) (bis 30.06.2021) | 03.07.1995 | |||
14 | Ole Käuper (ab 06.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.01.1997 | |||
16 | Mario Kvesić (bis 30.06.2019) | 12.01.1992 | |||
17 | Philipp Riese (bis 30.06.2023) | 12.11.1989 | |||
23 | Sören Bertram (bis 10.01.2019) | 05.06.1991 | |||
24 | Patrick Strauß (bis 30.06.2022) | 28.01.1996 | |||
25 | Dominik Wydra (bis 09.07.2020) | 21.03.1994 | |||
30 | Elias Löder (bis 30.06.2019) | 25.04.2000 | |||
33 | Christian Tiffert (bis 27.01.2019) | 18.02.1982 | |||
39 | Paul Horschig (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 01.03.2000 | |||
Sturm | |||||
9 | Emmanuel Iyoha (ab 16.07.2018) (bis 30.06.2019) | 11.10.1997 | |||
10 | Dimitrij Nazarov (bis 30.06.2023) | 04.04.1990 | |||
11 | Florian Krüger (ab 07.08.2018) (bis 30.06.2021) | 13.02.1999 | |||
14 | Maximilian Pronichev (ab 30.07.2018) (bis 04.01.2019) | 17.11.1997 | |||
19 | Philipp Zulechner (ab 30.01.2019) (bis 30.06.2020) | 12.04.1990 | |||
37 | Pascal Testroet (ab 07.08.2018) (bis 30.06.2021) | 26.09.1990 | |||
38 | Robert Herrmann (bis 15.08.2019) | 10.08.1993 | |||
40 | Albert Bunjaku (bis 10.08.2018) | 29.11.1983 | |||
verliehen | |||||
Sascha Härtel (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.03.1999 | ||||
Luke Hemmerich (ab 30.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.02.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |