Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Mathias Hain (bis 30.06.2020) | 31.12.1972 | ||||
Trainer | |||||
Jos Luhukay (ab 10.04.2019) (bis 29.06.2020) | 13.06.1963 | ||||
Markus Kauczinski (bis 10.04.2019) | 20.02.1970 | ||||
Torwart | |||||
Korbinian Müller (ab 22.08.2018) (bis 30.06.2019) | 06.02.1991 | ||||
1 | Philipp Heerwagen (bis 30.06.2019) | 13.04.1983 | |||
30 | Robin Himmelmann (bis 12.01.2021) | 05.02.1989 | |||
33 | Svend Brodersen (bis 30.06.2021) | 22.03.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Clemens Schoppenhauer (bis 05.01.2019) | 23.02.1992 | |||
4 | Philipp Ziereis (bis 30.06.2022) | 14.03.1993 | |||
6 | Christopher Avevor (bis 30.06.2023) | 11.02.1992 | |||
15 | Daniel Buballa (bis 30.06.2021) | 11.05.1990 | |||
16 | Marc Hornschuh (bis 30.06.2019) | 02.03.1991 | |||
19 | Luca Zander (bis 30.06.2019) | 09.08.1995 | |||
22 | Justin Hoogma (ab 30.01.2019) (bis 30.06.2019) | 11.06.1998 | |||
27 | Jan-Philipp Kalla (bis 30.06.2020) | 06.08.1986 | |||
35 | Brian Koglin (bis 30.06.2019) | 07.01.1997 | |||
38 | Florian Carstens (bis 21.07.2020) | 08.11.1998 | |||
39 | Yi-Young Park (bis 30.06.2019) | 29.06.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Marvin Knoll (bis 06.01.2022) | 05.12.1990 | |||
7 | Kevin Lankford (ab 29.01.2019) (bis 28.01.2021) | 16.11.1998 | |||
7 | Bernd Nehrig (bis 05.01.2019) | 28.09.1986 | |||
8 | Jeremy Dudziak (bis 30.06.2019) | 28.08.1995 | |||
10 | Christopher Buchtmann (bis 30.06.2024) | 25.04.1992 | |||
12 | Ryo Miyaichi (bis 30.06.2021) | 14.12.1992 | |||
14 | Mats Möller Daehli (bis 04.01.2020) | 02.03.1995 | |||
20 | Richard Neudecker (bis 30.06.2019) | 29.10.1996 | |||
22 | Cenk Şahin (bis 25.01.2019) | 22.09.1994 | |||
23 | Johannes Flum (bis 30.06.2020) | 14.12.1987 | |||
28 | Waldemar Sobota (bis 30.06.2020) | 19.05.1987 | |||
31 | Ersin Zehir (bis 30.06.2022) | 15.01.1998 | |||
34 | Jakob Münzner (bis 30.06.2019) | 14.03.2000 | |||
36 | Luis Angel Coordes (bis 27.01.2022) | 02.01.1999 | |||
37 | Finn Ole Becker (bis 30.06.2020) | 08.06.2000 | |||
41 | Christian Viet (bis 30.06.2020) | 27.03.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Alexander Meier (ab 06.01.2019) (bis 30.06.2019) | 17.01.1983 | |||
9 | Aziz Bouhaddouz (bis 22.08.2018) | 30.03.1987 | |||
11 | Sami Allagui (bis 30.06.2019) | 28.05.1986 | |||
18 | Dimitris Diamantakos (bis 30.06.2020) | 05.03.1993 | |||
25 | Henk Veerman (bis 27.08.2020) | 26.02.1991 | |||
29 | Jan-Marc Schneider (bis 30.06.2019) | 25.03.1994 | |||
verliehen | |||||
Jakub Bednarczyk (ab 22.01.2019) (bis 30.06.2021) | 02.01.1999 | ||||
Maurice Litka (bis 30.06.2019) | 02.01.1996 | ||||
22 | Cenk Şahin (ab 25.01.2019) (bis 30.06.2019) | 22.09.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 17.08.2018 20:45 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |