Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dirk Orlishausen | 15.08.1982 | ||||
Trainer | |||||
Jens Härtel (ab 09.01.2019) (bis 06.11.2022) | 07.06.1969 | ||||
Pavel Dotchev (bis 03.01.2019) | 28.09.1965 | ||||
Interimstrainer | |||||
Wolodymyr Ljutyj (ab 04.01.2019) (bis 09.01.2019) | 20.04.1962 | ||||
Torwart | |||||
1 | Ioannis Gelios (bis 30.06.2019) | 24.04.1992 | |||
25 | Alexander Sebald (ab 11.07.2018) (bis 30.06.2019) | 27.07.1996 | |||
26 | Eric Gründemann (bis 30.06.2019) | 08.09.1998 | |||
28 | Dirk Orlishausen (bis 30.06.2019) | 15.08.1982 | |||
Abwehr | |||||
2 | Joshua Nadeau (bis 24.08.2018) | 12.09.1994 | |||
3 | Julian Riedel (bis 30.06.2021) | 10.08.1991 | |||
4 | Kai Bülow (ab 21.07.2018) (bis 05.07.2020) | 31.05.1986 | |||
5 | Oliver Hüsing (bis 30.06.2019) | 17.02.1993 | |||
20 | Lukas Scherff (bis 30.06.2020) | 14.07.1996 | |||
21 | Jonas Hildebrandt (bis 09.01.2020) | 08.12.1996 | |||
23 | Phil Ofosu-Ayeh (ab 31.08.2018) (bis 30.06.2019) | 15.09.1991 | |||
27 | Vladimir Ranković (bis 30.06.2019) | 27.06.1993 | |||
29 | Nico Rieble (bis 30.06.2019) | 22.08.1995 | |||
31 | Guillaume Cros (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 19.04.1995 | |||
34 | Maximilian Ahlschwede (ab 20.01.2019) (bis 30.06.2019) | 10.02.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Mirnes Pepić (ab 21.07.2018) (bis 05.07.2020) | 19.12.1995 | |||
8 | Willi Evseev (bis 30.06.2019) | 14.02.1992 | |||
10 | Amaury Bischoff (bis 30.06.2019) | 31.03.1987 | |||
14 | Max Reinthaler (bis 30.06.2020) | 22.03.1995 | |||
16 | Johann Berger (bis 30.06.2019) | 23.07.1999 | |||
17 | Merveille Biankadi (bis 30.06.2019) | 09.05.1995 | |||
22 | Tanju Öztürk (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 26.07.1989 | |||
24 | Stefan Wannenwetsch (bis 30.06.2019) | 19.01.1992 | |||
33 | Marcel Hilßner (bis 30.06.2019) | 30.01.1995 | |||
Sturm | |||||
Paul Wiese (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 28.08.2000 | ||||
Mounir Bouziane (bis 31.08.2018) | 05.02.1991 | ||||
7 | Cebio Soukou (bis 30.06.2019) | 02.10.1992 | |||
11 | Marco Königs (bis 23.01.2020) | 25.01.1990 | |||
15 | Anton Donkor (bis 30.06.2019) | 11.11.1997 | |||
19 | Del-Angelo Williams (bis 30.06.2019) | 04.08.1993 | |||
39 | Pascal Breier (bis 30.06.2023) | 02.02.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 20:45 Uhr |
2 : 0 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2018 18:30 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |