Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tim Walter (bis 30.06.2019) | 08.11.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Timon Weiner (bis 30.06.2020) | 18.01.1999 | |||
18 | Kenneth Kronholm (bis 07.05.2019) | 14.10.1985 | |||
35 | Dominik Reimann (bis 30.06.2021) | 18.06.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Arne Sicker (bis 30.06.2019) | 17.04.1997 | |||
3 | Dominik Schmidt (bis 30.06.2020) | 01.07.1987 | |||
4 | Yann-Aurel Bisseck (ab 17.01.2019) (bis 21.08.2019) | 29.11.2000 | |||
5 | Stefan Thesker (bis 30.06.2021) | 11.04.1991 | |||
6 | David Kinsombi (bis 30.06.2019) | 12.12.1995 | |||
15 | Johannes van den Bergh (bis 30.06.2021) | 21.11.1986 | |||
17 | Patrick Kammerbauer (ab 28.01.2019) (bis 30.06.2019) | 11.02.1997 | |||
19 | Patrick Herrmann (bis 29.01.2019) | 16.03.1988 | |||
20 | Jannik Dehm (bis 30.06.2021) | 02.05.1996 | |||
24 | Hauke Wahl (bis 30.06.2023) | 15.04.1994 | |||
29 | Tobias Fleckstein (bis 30.06.2020) | 24.04.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Jae-Sung Lee (ab 26.07.2018) (bis 30.06.2021) | 10.08.1992 | |||
8 | Alexander Mühling (bis 30.06.2023) | 05.09.1992 | |||
11 | Manuel Schwenk (bis 31.08.2018) | 07.03.1992 | |||
14 | Dominic Peitz (bis 17.01.2019) | 11.09.1984 | |||
16 | Philipp Sander (bis 30.06.2020) | 21.02.1998 | |||
21 | Tim Siedschlag (bis 30.06.2020) | 26.09.1987 | |||
22 | Atakan Karazor (bis 30.06.2019) | 13.10.1996 | |||
25 | Lászlo Bénes (ab 29.01.2019) (bis 30.06.2019) | 09.09.1997 | |||
26 | Jonas Meffert (ab 29.07.2018) (bis 30.06.2021) | 04.09.1994 | |||
27 | Kingsley Schindler (bis 30.06.2019) | 12.07.1993 | |||
Sturm | |||||
Franck Evina (ab 03.01.2019) (bis 30.06.2019) | 05.07.2000 | ||||
Masaya Okugawa (ab 01.09.2018) (bis 30.06.2019) | 14.04.1996 | ||||
9 | Mathias Honsak (ab 16.07.2018) (bis 30.06.2019) | 20.12.1996 | |||
10 | Heinz Mörschel (bis 30.06.2019) | 24.08.1997 | |||
14 | Aaron Seydel (bis 30.06.2019) | 07.02.1996 | |||
17 | Steven Lewerenz (bis 05.01.2019) | 18.05.1991 | |||
23 | Janni Serra (bis 30.06.2021) | 13.03.1998 | |||
30 | Benjamin Girth (bis 03.01.2019) | 31.01.1992 | |||
verliehen | |||||
Benjamin Girth (ab 03.01.2019) (bis 30.06.2020) | 31.01.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 19.08.2018 18:30 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2018 20:45 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 06.02.2019 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |