Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Sven Beuckert (bis 05.07.2020) | 12.12.1973 | ||||
Trainer | |||||
Torsten Lieberknecht (ab 01.10.2018) (bis 10.11.2020) | 01.08.1973 | ||||
Ilija Gruev (bis 01.10.2018) | 30.10.1969 | ||||
Co-Trainer | |||||
Philipp Klug (bis 30.06.2021) | 03.02.1993 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Davari (bis 26.01.2019) | 06.01.1988 | |||
22 | Jonas Brendieck (bis 05.07.2020) | 05.06.1999 | |||
27 | Daniel Mesenhöler (bis 30.06.2019) | 24.07.1995 | |||
30 | Felix Wiedwald (ab 02.01.2019) (bis 30.06.2019) | 15.03.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Young-Jae Seo (bis 30.06.2019) | 23.05.1995 | |||
3 | Enis Hajri (bis 30.06.2019) | 06.03.1983 | |||
4 | Dustin Bomheuer (bis 30.06.2019) | 17.04.1991 | |||
5 | Joseph Baffo (ab 06.01.2019) (bis 30.06.2019) | 07.11.1992 | |||
6 | Gerrit Nauber (bis 30.06.2019) | 13.04.1992 | |||
8 | Max-Migel Schmeling (bis 05.07.2020) | 17.02.2000 | |||
18 | Thomas Blomeyer (bis 29.01.2019) | 24.04.1996 | |||
23 | Yanni Regäsel (bis 30.06.2019) | 13.01.1996 | |||
26 | Vincent Gembalies (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 18.01.2000 | |||
29 | Sebastian Neumann (bis 02.01.2020) | 18.02.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Andreas Wiegel (bis 30.06.2019) | 21.07.1991 | |||
10 | Fabian Schnellhardt (bis 30.06.2019) | 12.01.1994 | |||
13 | Lukas Daschner (bis 30.06.2020) | 01.10.1998 | |||
14 | Tim Albutat (bis 02.08.2020) | 23.09.1992 | |||
16 | Lukas Fröde (bis 30.06.2019) | 23.01.1995 | |||
17 | Kevin Wolze (bis 30.06.2019) | 09.03.1990 | |||
20 | Cauly Oliveira Souza (bis 30.06.2019) | 15.09.1995 | |||
21 | Christian Gartner (bis 30.06.2019) | 03.04.1994 | |||
33 | Moritz Stoppelkamp (bis 30.06.2019) | 11.12.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Ahmet Engin (bis 30.06.2021) | 09.08.1996 | |||
11 | Stanislav Iljutcenko (bis 30.06.2019) | 13.08.1990 | |||
15 | John Verhoek (bis 30.06.2019) | 25.03.1989 | |||
19 | Richard Sukuta-Pasu (bis 25.02.2019) | 24.06.1990 | |||
24 | Boris Tashchy (bis 30.06.2019) | 26.07.1993 | |||
28 | Håvard Nielsen (ab 08.01.2019) (bis 30.06.2019) | 15.07.1993 | |||
36 | Joseph-Claude Gyau (bis 09.08.2019) | 16.09.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 31.10.2018 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.02.2019 20:45 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |