Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mike Terranova (bis 30.06.2020) | 17.11.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patrick Bade (bis 30.06.2020) | 10.01.1997 | |||
27 | Robin Udegbe (bis 25.01.2019) | 20.03.1991 | |||
31 | Daniel Davari (ab 26.01.2019) (bis 30.06.2020) | 06.01.1988 | |||
Abwehr | |||||
4 | Mike Jordan (bis 30.06.2019) | 03.01.1999 | |||
5 | Jasper Stojan (bis 30.06.2019) | 22.04.1998 | |||
14 | Nico Klaß (bis 30.06.2020) | 03.04.1997 | |||
17 | Tim Hermes (bis 30.06.2020) | 08.06.1991 | |||
21 | Philipp Eggersglüß (bis 30.06.2020) | 28.04.1995 | |||
23 | Kai Nakowitsch (bis 30.06.2019) | 18.01.1995 | |||
30 | Jannik Löhden (bis 30.06.2020) | 16.07.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Christian März (bis 30.06.2020) | 05.07.1994 | |||
8 | Dario Schumacher (bis 30.06.2019) | 01.04.1993 | |||
10 | Patrick Bauder (bis 30.06.2019) | 18.02.1990 | |||
13 | Dominik Reinert (bis 30.06.2021) | 13.10.1991 | |||
15 | Maik Odenthal (bis 30.06.2022) | 07.11.1992 | |||
16 | Rinor Rexha (bis 30.06.2020) | 19.05.1999 | |||
18 | Ahmet-Malik Uzun (bis 31.12.2019) | 19.10.1999 | |||
26 | Alexander Scheelen (bis 30.06.2021) | 25.06.1987 | |||
28 | Yassin Ben Balla (bis 30.06.2019) | 24.02.1996 | |||
Sturm | |||||
7 | Shaibou Oubeyapwa (bis 30.06.2020) | 27.03.1993 | |||
9 | Philipp Gödde (bis 30.06.2020) | 05.06.1994 | |||
11 | Cihan Özkara (bis 30.06.2020) | 14.07.1991 | |||
19 | Raphael Steinmetz (bis 30.06.2021) | 28.07.1994 | |||
20 | Tarik Kurt (bis 30.06.2020) | 22.02.1998 | |||
24 | Francis Ubabuike (ab 21.01.2019) (bis 30.06.2020) | 17.11.1994 | |||
25 | Marvin Lorch (bis 31.12.2018) | 20.12.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 18:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |