Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Steffen Baumgart (bis 30.06.2021) | 05.01.1972 | ||||
Co-Trainer | |||||
Danilo (bis 30.06.2021) | 29.11.1983 | ||||
Torwart | |||||
1 | Michael Ratajczak (bis 27.01.2020) | 16.04.1982 | |||
17 | Leopold Zingerle (bis 30.06.2023) | 10.04.1994 | |||
34 | Leon Brüggemeier (bis 30.06.2020) | 23.08.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Uwe Hünemeier (bis 30.06.2023) | 09.01.1986 | |||
3 | Sascha Heil (bis 30.06.2019) | 04.05.1999 | |||
5 | Christian Strohdiek (bis 06.01.2021) | 22.01.1988 | |||
12 | Felix Herzenbruch (bis 30.06.2019) | 08.08.1992 | |||
13 | Sebastian Schonlau (bis 30.06.2021) | 05.08.1994 | |||
23 | Philimon Tawiah (ab 18.01.2019) (bis 30.06.2021) | 11.12.1998 | |||
25 | Mohamed Dräger (bis 30.06.2020) | 24.06.1996 | |||
27 | Matthias Stingl (bis 29.08.2018) | 27.02.1998 | |||
29 | Jamilu Collins (bis 30.06.2022) | 05.08.1994 | |||
30 | Leon Fesser (bis 30.06.2019) | 01.09.1994 | |||
33 | Lukas Boeder (bis 30.06.2019) | 18.04.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
Aykut Soyak (bis 20.07.2018) | 30.04.1995 | ||||
Timo Mauer (bis 01.07.2018) | 26.05.1997 | ||||
4 | Massih Wassey (bis 30.06.2019) | 18.06.1988 | |||
6 | Sebastian Wimmer (bis 31.08.2018) | 15.01.1994 | |||
8 | Klaus Gjasula (bis 30.06.2020) | 14.12.1989 | |||
9 | Kai Pröger (ab 14.01.2019) (bis 30.06.2022) | 15.05.1992 | |||
16 | Dardan Karimani (bis 18.01.2019) | 23.11.1998 | |||
19 | Tobias Schwede (bis 21.08.2019) | 17.03.1994 | |||
21 | Philipp Klement (bis 30.06.2019) | 09.09.1992 | |||
22 | Christopher Antwi-Adjei (bis 30.06.2021) | 07.02.1994 | |||
24 | Oliver Schindler (bis 30.06.2019) | 16.10.1999 | |||
39 | Sebastian Vasiliadis (bis 30.06.2021) | 04.10.1997 | |||
Sturm | |||||
Mohammed Kessely Kamara (ab 05.01.2019) (bis 01.08.2019) | 31.10.1997 | ||||
Bernard Tekpetey (ab 25.07.2018) (bis 30.06.2019) | 03.09.1997 | ||||
7 | Marlon Ritter (bis 30.06.2020) | 15.10.1994 | |||
9 | Julius Düker (bis 31.12.2018) | 04.01.1996 | |||
11 | Sven Michel (bis 30.06.2021) | 15.07.1990 | |||
14 | Khiry Lamar Shelton (ab 05.01.2019) (bis 09.12.2019) | 26.06.1993 | |||
16 | Philippos Selkos (bis 08.08.2019) | 11.08.1999 | |||
27 | Babacar Gueye (ab 31.08.2018) (bis 30.01.2020) | 31.12.1994 | |||
31 | Ben Zolinski (bis 30.06.2020) | 03.05.1992 | |||
verliehen | |||||
Ron Schallenberg (bis 30.06.2020) | 06.10.1998 | ||||
Felix Drinkuth (ab 24.01.2019) (bis 30.06.2020) | 20.10.1994 | ||||
Luca Pfeiffer (bis 30.06.2019) | 20.08.1996 | ||||
Phillip Tietz (bis 30.06.2019) | 09.07.1997 | ||||
Julius Düker (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2019) | 04.01.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2018 18:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2018 18:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 05.02.2019 20:45 Uhr |
1 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 02.04.2019 18:30 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |