Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Stefan Leitl (ab 05.02.2019) (bis 30.06.2022) | 29.08.1977 | ||||
Damir Burić (bis 04.02.2019) | 07.07.1964 | ||||
Oliver Barth (ab 20.08.2018) (bis 21.08.2018) | 06.10.1979 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marius Funk (bis 30.06.2022) | 01.01.1996 | |||
25 | Leon Schaffran (bis 30.06.2024) | 31.07.1998 | |||
30 | Sascha Burchert (bis 30.06.2022) | 30.10.1989 | |||
Abwehr | |||||
Stephen Sama (bis 26.07.2018) | 05.03.1993 | ||||
3 | Maximilian Wittek (bis 30.06.2020) | 21.08.1995 | |||
4 | Lukas Gugganig (bis 30.06.2019) | 14.02.1995 | |||
5 | Richard Magyar (bis 30.06.2019) | 03.05.1991 | |||
13 | Marco Caligiuri (bis 30.06.2020) | 14.04.1984 | |||
19 | Roberto Hilbert (bis 30.06.2019) | 16.10.1984 | |||
22 | Mario Maloča (bis 30.06.2019) | 04.05.1989 | |||
23 | Paul Jaeckel (ab 30.08.2018) (bis 30.06.2021) | 22.07.1998 | |||
24 | Maximilian Sauer (bis 30.06.2020) | 15.05.1994 | |||
29 | Tobias Mohr (bis 10.01.2020) | 24.08.1995 | |||
38 | Maximilian Bauer (bis 30.06.2020) | 09.02.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Paul Seguin (ab 17.01.2019) (bis 30.06.2019) | 29.03.1995 | ||||
6 | Yōsuke Ideguchi (ab 21.08.2018) (bis 30.06.2019) | 23.08.1996 | |||
7 | Levent Aycicek (bis 24.01.2019) | 12.02.1994 | |||
9 | Shawn Parker (ab 15.08.2018) (bis 30.06.2020) | 07.03.1993 | |||
11 | David Raum (bis 30.06.2020) | 22.04.1998 | |||
14 | Hans Nunoo Sarpei (ab 23.01.2019) (bis 31.12.2021) | 22.08.1998 | |||
15 | Sebastian Ernst (bis 30.06.2021) | 04.03.1995 | |||
18 | Benedikt Kirsch (bis 30.06.2019) | 15.04.1996 | |||
18 | Kenny Redondo (ab 11.01.2019) (bis 30.06.2019) | 29.08.1994 | |||
20 | David Atanga (bis 30.06.2019) | 25.12.1996 | |||
21 | Nik Omladič (bis 28.08.2019) | 21.08.1989 | |||
31 | Daniel Steininger (bis 17.01.2020) | 13.04.1995 | |||
37 | Julian Green | 06.06.1995 | |||
40 | Patrick Sontheimer (bis 31.01.2019) | 03.07.1998 | |||
Sturm | |||||
8 | Elias Abouchabaka (bis 17.01.2020) | 31.03.2000 | |||
9 | Serdar Dursun (bis 01.08.2018) | 19.10.1991 | |||
10 | Daniel Keita-Ruel (bis 30.06.2020) | 21.09.1989 | |||
17 | Fabian Reese (bis 30.06.2019) | 29.11.1997 | |||
verliehen | |||||
Patrick Sontheimer (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2020) | 03.07.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 20.08.2018 20:45 Uhr |
1 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |