Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lars Uder (bis 30.06.2021) | 26.02.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabian Klinkmann (bis 30.06.2020) | 20.01.1997 | |||
27 | Julian Quack (bis 30.06.2022) | 29.05.2000 | |||
30 | Patrick Siefkes | 12.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
3 | Meikel Klee (bis 30.06.2019) | 27.02.1988 | |||
4 | Lias Patjens (bis 30.06.2022) | 19.08.1999 | |||
5 | Eyke Kleine (bis 30.06.2020) | 15.09.1995 | |||
12 | Nico von der Reith (bis 30.06.2023) | 14.06.1993 | |||
13 | Sören Behrmann (bis 30.06.2021) | 20.02.1990 | |||
15 | Laurens Rogowski (bis 30.06.2020) | 18.01.1994 | |||
22 | Hassan El-Saleh (ab 26.07.2018) (bis 30.06.2022) | 13.01.1997 | |||
23 | Julian Stöhr (bis 30.06.2019) | 23.02.1998 | |||
26 | Marco Schuhmann (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2020) | 15.09.1994 | |||
28 | Liam Giwah (bis 30.06.2020) | 14.01.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Niklas Hadaschik (bis 30.06.2020) | 10.09.1999 | |||
7 | Jannes Elfers (bis 30.06.2023) | 11.10.1995 | |||
9 | Jan-Ove Edeling (bis 30.06.2020) | 10.09.1993 | |||
10 | Florian Nagel (bis 30.06.2022) | 13.03.1992 | |||
11 | Jasper Gooßen (bis 30.06.2023) | 17.11.1995 | |||
20 | Oliver Ioannou (bis 30.06.2022) | 06.04.1989 | |||
21 | Dimitri Fiks (bis 30.06.2022) | 27.10.1990 | |||
24 | Till Hermandung (ab 23.07.2018) (bis 30.06.2020) | 10.10.1997 | |||
25 | Sven Zöpfgen (bis 30.06.2021) | 25.08.1989 | |||
26 | Marius Winkelmann (bis 31.08.2018) | 21.11.1990 | |||
Sturm | |||||
Janosch Lüders (ab 01.04.2019) (bis 30.06.2019) | 22.03.2001 | ||||
Max Reichardt (ab 01.04.2019) (bis 30.06.2019) | 13.03.2001 | ||||
8 | Marcel Andrijanic (bis 30.06.2021) | 21.10.1992 | |||
14 | Alexander Neumann (bis 30.06.2023) | 13.08.1989 | |||
17 | Erdogan Pini (bis 30.06.2019) | 06.01.1992 | |||
77 | Sung-Hyun Jung (bis 30.06.2019) | 20.05.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |