Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Steffen (ab 29.10.2018) (bis 30.06.2023) | 03.03.1969 | ||||
Roland Seitz (bis 29.10.2018) | 01.10.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Frank Lehmann (bis 30.06.2021) | 29.04.1989 | |||
20 | Dominik Draband (bis 30.06.2019) | 07.03.1996 | |||
Abwehr | |||||
2 | Lukas Kohler (bis 30.06.2021) | 24.05.1987 | |||
3 | Marco Kofler (bis 30.06.2019) | 05.08.1989 | |||
5 | Mike Eglseder (bis 30.06.2020) | 22.11.1992 | |||
8 | Aldin Skenderovic (bis 30.06.2019) | 28.06.1997 | |||
16 | Leandro Grech (bis 30.06.2019) | 14.10.1980 | |||
17 | Nils Winter (bis 30.09.2020) | 13.12.1993 | |||
18 | Stefano Cincotta (bis 30.09.2018) | 28.02.1991 | |||
23 | Oliver Stang (bis 30.06.2020) | 26.06.1988 | |||
26 | Tim Steinmetz (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2020) | 15.09.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Dennis Rosin (ab 31.01.2019) (bis 30.06.2019) | 27.06.1996 | ||||
4 | Luca Blaß (bis 30.06.2019) | 26.12.1997 | |||
6 | Aleksandar Stevanović (bis 30.06.2019) | 16.02.1992 | |||
7 | Manuel Feil | 08.10.1994 | |||
10 | Sinan Tekerci (bis 30.06.2023) | 22.09.1993 | |||
11 | Kevin Lahn (bis 30.06.2019) | 14.02.1992 | |||
14 | Luca Dürholtz (bis 30.06.2019) | 18.08.1993 | |||
15 | Moritz Koch (bis 30.06.2019) | 06.08.1996 | |||
19 | Patryk Dragon (bis 30.06.2019) | 11.04.1996 | |||
21 | Gaetan Krebs (bis 30.06.2020) | 18.11.1985 | |||
22 | Israel Suero Fernandez (bis 30.01.2023) | 12.04.1994 | |||
27 | Benno Mohr (bis 30.06.2020) | 18.11.1995 | |||
32 | Alban Meha (bis 30.06.2019) | 26.04.1986 | |||
Sturm | |||||
9 | Muhamed Alawie (bis 11.06.2019) | 30.04.1988 | |||
29 | Julius Perstaller (bis 30.06.2019) | 08.04.1989 | |||
30 | Jean Koffi (bis 30.06.2019) | 25.06.1986 | |||
31 | Kai Merk (bis 30.06.2020) | 28.08.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |