Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sascha Reiß (bis 30.06.2019) | 25.05.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Norman Riedinger (bis 30.06.2019) | 30.01.1988 | |||
24 | Kevin Mury (bis 30.06.2019) | 11.09.1994 | |||
25 | Joshua Hülsmann (bis 30.06.2019) | 20.08.1995 | |||
Abwehr | |||||
3 | Geoffrey Feist (bis 30.06.2019) | 14.01.1990 | |||
4 | Dominik Kaiser (bis 30.06.2019) | 06.07.1994 | |||
5 | Sebastian Braun (bis 30.06.2019) | 09.04.1988 | |||
6 | Dennis Kopf (bis 30.06.2019) | 25.05.1993 | |||
18 | Rico Schmider (bis 30.06.2019) | 24.06.1991 | |||
22 | Joel Joseph (bis 30.06.2019) | 02.07.1999 | |||
23 | Dennis Kopf (bis 30.06.2019) | 04.10.1989 | |||
Mittelfeld | |||||
7 | Sinan Gülsoy (bis 30.06.2019) | 29.01.1990 | |||
8 | Nathan Recht (bis 30.06.2019) | 27.06.1997 | |||
10 | Adrian Vollmer (bis 30.06.2019) | 24.10.1989 | |||
20 | Alexander Merkel (bis 30.06.2019) | 20.11.1989 | |||
21 | Michael Schindler (bis 30.06.2019) | 29.08.1992 | |||
27 | Lukas Raabe (bis 30.06.2019) | 27.11.1997 | |||
29 | Wacim Tine (bis 30.06.2019) | 06.09.1991 | |||
32 | Pierre Venturini (bis 30.06.2019) | 11.06.1993 | |||
Sturm | |||||
9 | Marc Rubio (bis 30.06.2019) | 01.04.1988 | |||
11 | Piakai Henkel (bis 30.06.2019) | 11.03.1995 | |||
16 | Jean-Gabriel Dussot (bis 30.06.2019) | 10.07.1988 | |||
17 | Jannik Schwörer (bis 30.06.2019) | 13.10.1998 | |||
19 | Manuel Vollmer (bis 30.06.2019) | 23.04.1985 | |||
28 | Sergei Barzewitsch (bis 30.06.2019) | 02.04.1988 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |