Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Enrico Maaßen (bis 30.06.2020) | 10.03.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan Schönwälder (bis 30.06.2021) | 12.02.1991 | |||
30 | Niclas Heimann (bis 30.06.2020) | 12.03.1991 | |||
31 | Yannick Rohrmann (bis 30.06.2019) | 20.03.1999 | |||
Abwehr | |||||
3 | Daniel Flottmann (bis 30.06.2023) | 06.08.1984 | |||
4 | Ihsan Kalkan (bis 30.06.2019) | 13.05.1988 | |||
5 | Azur Velagić (bis 30.06.2019) | 21.10.1991 | |||
15 | Maximilian Hippe (bis 30.06.2019) | 06.05.1998 | |||
19 | Nico Knystock (bis 30.06.2020) | 19.10.1995 | |||
19 | Nico Knystock (bis 30.06.2019) | 19.10.1995 | |||
22 | Julian Wolff (bis 30.06.2023) | 30.03.1992 | |||
23 | Omar Traore (bis 30.06.2020) | 04.02.1998 | |||
24 | Nikola Serra (bis 30.06.2020) | 05.01.1995 | |||
27 | Kevin Harder (bis 30.06.2020) | 12.08.1997 | |||
28 | Laurin von Piechowski (ab 30.08.2018) (bis 30.06.2020) | 22.02.1994 | |||
33 | Angelo Langer (ab 15.01.2019) (bis 30.06.2022) | 12.05.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Fabian Kunze (bis 30.06.2019) | 14.06.1998 | |||
8 | Eros Dacaj (bis 30.06.2020) | 09.09.1996 | |||
10 | Linus Meyer (bis 30.06.2019) | 07.01.1992 | |||
17 | Christian Derflinger (bis 30.06.2021) | 02.02.1994 | |||
29 | Lukas Kunze (bis 30.06.2021) | 14.06.1998 | |||
32 | Franz Pfanne (bis 30.06.2020) | 10.12.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Tobias Steffen (bis 30.06.2020) | 03.06.1992 | |||
9 | Simon Engelmann (bis 30.06.2020) | 22.03.1989 | |||
13 | Lars Lokotsch (ab 01.01.2019) (bis 30.06.2020) | 17.05.1996 | |||
14 | Kelvin Lunga (bis 30.06.2019) | 11.05.1994 | |||
16 | Björn Schlottke (bis 30.06.2020) | 22.05.1995 | |||
17 | Jonas Burke (bis 30.06.2019) | 01.07.1998 | |||
39 | Joy Slayd Mickels (bis 30.06.2019) | 29.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 15:30 Uhr |
3 : 2 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2018 20:45 Uhr |
1 : 2 |
Schema Vergleich |