Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Uwe Koschinat (ab 15.10.2018) (bis 24.11.2020) | 01.09.1971 | ||||
Kenan Kocak (bis 08.10.2018) | 05.01.1981 | ||||
Torwart | |||||
13 | Rick Wulle (bis 30.06.2022) | 04.06.1994 | |||
16 | Marcel Schuhen (bis 30.06.2019) | 13.01.1993 | |||
29 | Niklas Lomb (bis 30.06.2019) | 28.07.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Alexander Schirow (bis 30.06.2023) | 24.01.1991 | |||
3 | Alexander Rossipal (bis 26.08.2019) | 06.06.1996 | |||
4 | Jesper Verlaat (bis 30.06.2020) | 04.06.1996 | |||
5 | Marcel Seegert (bis 03.01.2019) | 29.04.1994 | |||
14 | Tim Kister (bis 30.06.2022) | 30.12.1986 | |||
18 | Dennis Diekmeier (ab 03.01.2019) (bis 30.06.2024) | 20.10.1989 | |||
19 | Leart Pacarada (bis 30.06.2020) | 08.10.1994 | |||
23 | Markus Karl (bis 30.06.2020) | 14.02.1986 | |||
24 | Philipp Klingmann (bis 30.06.2021) | 22.04.1988 | |||
30 | Sören Dieckmann (ab 08.01.2019) (bis 30.06.2021) | 16.01.1996 | |||
34 | Tim Knipping (bis 30.06.2019) | 24.11.1992 | |||
36 | Ken Martin Gipson (bis 30.06.2019) | 24.02.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Denis Linsmayer (bis 29.07.2021) | 19.09.1991 | |||
8 | Nejmeddin Daghfous (bis 30.06.2019) | 01.10.1986 | |||
8 | Mohamed Gouaida (bis 30.06.2019) | 15.05.1993 | |||
17 | Erik Zenga (bis 30.06.2023) | 18.01.1993 | |||
20 | Emanuel Taffertshofer (bis 30.06.2021) | 24.02.1995 | |||
21 | Karim Guédé (bis 30.06.2019) | 07.01.1985 | |||
22 | Korbinian Vollmann (bis 30.06.2019) | 27.10.1993 | |||
25 | Felix Müller (bis 24.01.2020) | 27.01.1993 | |||
27 | Maximilian Jansen (bis 30.06.2019) | 26.05.1993 | |||
28 | Philipp Förster (bis 02.09.2019) | 04.02.1995 | |||
31 | Stefan Kulovits (bis 30.06.2020) | 19.04.1983 | |||
Sturm | |||||
7 | Andrew Wooten (bis 30.06.2019) | 30.09.1989 | |||
9 | Rúrik Gíslason (bis 30.06.2020) | 25.02.1988 | |||
11 | Fabian Schleusener (bis 30.06.2019) | 24.10.1991 | |||
12 | Florian Hansch (bis 10.01.2019) | 22.08.1995 | |||
16 | Kevin Behrens (bis 30.06.2021) | 03.02.1991 | |||
18 | Robert Herrmann (bis 09.07.2018) | 10.08.1993 | |||
verliehen | |||||
Florian Hansch (ab 10.01.2019) (bis 30.06.2020) | 22.08.1995 | ||||
Mirco Born (bis 30.06.2019) | 28.06.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 18.08.2018 18:30 Uhr |
0 : 6 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 30.10.2018 20:45 Uhr |
3 : 0 |
Schema Vergleich |