Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Thomas Hoßmang (ab 10.06.2020) (bis 09.02.2021) | 27.11.1966 | ||||
Claus-Dieter Wollitz (ab 01.01.2020) (bis 10.06.2020) | 19.07.1965 | ||||
Stefan Krämer (bis 22.12.2019) | 23.03.1967 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Brunst-Zöllner (bis 05.07.2020) | 07.07.1995 | |||
12 | Morten Behrens (bis 30.06.2020) | 01.04.1997 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dominik Ernst (bis 30.06.2021) | 08.08.1990 | |||
3 | Dustin Bomheuer (bis 30.06.2021) | 17.04.1991 | |||
4 | Brian Koglin (bis 30.06.2021) | 07.01.1997 | |||
5 | Tobias Müller (bis 30.06.2020) | 08.07.1994 | |||
8 | Thore Jacobsen (bis 05.07.2020) | 19.04.1997 | |||
9 | Marcel Costly (bis 05.07.2020) | 20.11.1995 | |||
15 | Pascal Schmedemann (bis 14.08.2019) | 14.04.2000 | |||
18 | Aleksandar Ignjovski (bis 20.07.2019) | 27.01.1991 | |||
25 | Philipp Harant (bis 30.06.2021) | 20.02.1999 | |||
29 | Timo Perthel (bis 30.06.2021) | 11.02.1989 | |||
35 | Theo Ogbidi (ab 01.06.2020) (bis 05.07.2020) | 02.02.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Björn Rother (bis 05.07.2020) | 29.07.1996 | |||
10 | Jürgen Gjasula (bis 30.06.2021) | 05.12.1985 | |||
14 | Anton Kanther (bis 09.01.2020) | 25.10.2000 | |||
16 | Mario Kvesić (bis 05.07.2020) | 12.01.1992 | |||
20 | Sören Bertram (bis 30.06.2021) | 05.06.1991 | |||
21 | Rico Preißinger (bis 05.07.2020) | 21.07.1996 | |||
22 | Manfred Osei Kwadwo (bis 05.07.2020) | 30.05.1995 | |||
23 | Charles Elie Laprévotte (bis 05.07.2020) | 04.10.1992 | |||
24 | Tarek Chahed (bis 05.07.2020) | 23.06.1996 | |||
26 | Julian Weigel (ab 16.06.2020) (bis 30.06.2021) | 14.07.2001 | |||
27 | Patrick Möschl (ab 31.01.2020) (bis 05.07.2020) | 06.03.1993 | |||
Sturm | |||||
7 | Anthony Roczen (bis 01.10.2020) | 16.08.1999 | |||
11 | Christian Beck (bis 30.06.2021) | 10.03.1988 | |||
13 | Daniel Steininger (ab 17.01.2020) (bis 30.06.2021) | 13.04.1995 | |||
17 | Sirlord Conteh (bis 30.06.2022) | 09.07.1996 | |||
18 | Marvin Temp (bis 31.12.2019) | 05.07.2000 | |||
19 | Leon Bell Bell (bis 30.06.2023) | 06.09.1996 | |||
verliehen | |||||
Pascal Schmedemann (ab 14.08.2019) (bis 30.06.2020) | 14.04.2000 | ||||
26 | Marius Bülter (bis 30.06.2020) | 29.03.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 15:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |