Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Fuat Kilic (bis 30.06.2020) | 09.05.1973 | ||||
Torwart | |||||
Kylian Huijnen (bis 30.06.2020) | 02.04.2001 | ||||
1 | Ricco Cymer (bis 30.06.2020) | 20.09.1995 | |||
1 | André Krul (bis 30.06.2020) | 08.05.1987 | |||
33 | Nikolai Rehnen (bis 30.06.2020) | 04.02.1997 | |||
Abwehr | |||||
Tjorben Uphoff (bis 30.06.2021) | 08.09.1994 | ||||
2 | André Wallenborn (bis 30.06.2021) | 25.03.1995 | |||
3 | Alexander Heinze (bis 30.06.2021) | 24.12.1993 | |||
5 | Patrick Salata (bis 30.06.2020) | 21.02.1998 | |||
15 | Marco Müller (bis 30.06.2023) | 07.04.1994 | |||
16 | Steven Rakk (bis 30.06.2021) | 16.09.1998 | |||
17 | Matti Fiedler (bis 30.06.2021) | 27.12.1995 | |||
19 | Robin Garnier (bis 04.01.2021) | 13.05.1994 | |||
24 | Peter Hackenberg (bis 30.06.2022) | 06.02.1989 | |||
26 | Matti Cebulla (ab 01.01.2020) (bis 30.06.2023) | 31.01.2002 | |||
34 | Can Hayri Özkan (bis 30.06.2020) | 02.12.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
Jeff-Denis Fehr (ab 01.02.2020) (bis 30.06.2020) | 08.09.1994 | ||||
Sergio Baris Gucciardo (bis 27.07.2019) | 19.04.1999 | ||||
6 | David Pütz (bis 30.06.2020) | 26.01.1997 | |||
7 | Kai-David Bösing (bis 30.06.2020) | 07.03.1994 | |||
8 | Stipe Batarilo (bis 30.06.2021) | 17.11.1993 | |||
13 | Manuel Glowacz (bis 30.06.2020) | 29.09.1987 | |||
21 | Sebastian Schmitt (bis 30.06.2021) | 07.07.1996 | |||
22 | Muja Arifi (bis 30.06.2021) | 03.08.2000 | |||
36 | Frederic Baum (bis 30.06.2020) | 01.08.2000 | |||
Sturm | |||||
Marc Kleefisch (bis 30.06.2020) | 20.09.1999 | ||||
7 | Florian Rüter (bis 30.06.2021) | 25.06.1990 | |||
9 | Vincent Boesen (bis 29.01.2021) | 23.09.1998 | |||
11 | David Bors (bis 30.06.2020) | 13.04.1995 | |||
20 | Jonathan Benteke Lifeka (ab 18.10.2019) (bis 30.06.2020) | 28.04.1995 | |||
37 | Gary Noël (bis 01.09.2019) | 07.03.1990 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 15:30 Uhr |
1 : 4 |
Schema Vergleich |