Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Key Riebau (bis 30.06.2023) | 12.05.1990 | ||||
Torwart | |||||
1 | Florian Urbainski (bis 30.06.2022) | 07.10.1989 | |||
12 | Niklas-Max Göretzlehner (bis 30.06.2022) | 21.02.1999 | |||
28 | Malte Seemann (bis 30.06.2021) | 15.05.1994 | |||
Abwehr | |||||
3 | Leon Lingerski (bis 30.06.2021) | 03.05.1995 | |||
5 | Kārlis Plendišķis (bis 30.06.2021) | 10.12.1994 | |||
13 | Florian Stütz (bis 30.06.2024) | 21.01.1990 | |||
13 | Florian Stütz (bis 30.06.2023) | 21.01.1990 | |||
15 | Julian Harings (bis 30.06.2021) | 29.12.1990 | |||
19 | Jannik Vollmer (bis 30.06.2021) | 13.05.1996 | |||
23 | Kevin Radke (bis 30.06.2021) | 31.10.1990 | |||
30 | Marlo Siech (bis 30.06.2024) | 24.11.1997 | |||
30 | Marlo Siech (bis 30.06.2021) | 24.11.1997 | |||
33 | Dennis Mooy (bis 30.06.2021) | 29.03.1991 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Thomas Mutlu (bis 30.06.2021) | 03.08.1990 | |||
6 | Nick Köster (bis 30.06.2022) | 27.09.1991 | |||
7 | Stefan Bruns (bis 30.06.2021) | 05.01.1991 | |||
8 | Tom Schmidt (bis 30.06.2022) | 23.02.1999 | |||
10 | Musa Karli (bis 30.06.2021) | 27.01.1990 | |||
11 | Marek Janssen (bis 30.06.2022) | 15.04.1997 | |||
16 | Jan-Niklas Wiese (bis 30.06.2021) | ||||
25 | Thade Hein (bis 30.06.2021) | 05.12.1998 | |||
32 | Keisuke Morikami (bis 30.06.2021) | 06.05.1992 | |||
Sturm | |||||
9 | Marco Prießner (bis 30.06.2021) | 08.03.1992 | |||
18 | Robert Plichta (bis 30.06.2021) | 15.11.1989 | |||
20 | Oliver Rauh (bis 30.06.2023) | 01.06.1993 | |||
21 | Steven Müller-Rautenberg (bis 30.06.2021) | 25.05.1993 | |||
22 | Emiljano Mjeshtri (bis 30.06.2022) | 24.11.1999 | |||
24 | Marvin Osei (bis 30.06.2021) | 25.11.1990 | |||
29 | Devin Isik (bis 30.06.2021) | 22.05.1997 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 20:45 Uhr |
1 : 6 |
Schema Vergleich |