Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Michael Schiele (bis 29.09.2020) | 03.03.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Leon Bätge (bis 05.07.2020) | 09.07.1997 | |||
24 | Nico Stephan (bis 05.07.2020) | 24.08.2000 | |||
33 | Eric Verstappen (bis 30.06.2021) | 19.05.1994 | |||
40 | Vincent Müller (bis 23.09.2020) | 23.08.2000 | |||
Abwehr | |||||
4 | Ibrahim Hajtic (bis 30.07.2019) | 04.04.1998 | |||
5 | Leroy Kwadwo (bis 17.01.2021) | 15.08.1996 | |||
14 | Hendrik Hansen (bis 30.06.2021) | 04.11.1994 | |||
21 | Luke Hemmerich (bis 30.06.2021) | 09.02.1998 | |||
23 | Johannes Kraus (bis 05.07.2020) | 06.07.1999 | |||
26 | Lion Schweers (ab 12.07.2019) (bis 30.01.2020) | 01.04.1996 | |||
27 | Sebastian Schuppan (bis 05.07.2020) | 18.07.1986 | |||
34 | Frank Ronstadt (bis 30.06.2021) | 21.07.1997 | |||
38 | Robert Herrmann (ab 16.08.2019) (bis 05.07.2020) | 10.08.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Niklas Hoffmann (ab 28.01.2020) (bis 30.06.2022) | 09.04.1997 | |||
6 | Niklas Zulciak (bis 05.07.2020) | 03.02.1994 | |||
7 | Fabio Kaufmann (bis 05.07.2020) | 08.09.1992 | |||
8 | Dave Gnaase (bis 05.07.2020) | 26.12.1996 | |||
12 | Patrick Sontheimer (bis 05.07.2020) | 03.07.1998 | |||
17 | Jonas David (ab 31.01.2020) (bis 05.07.2020) | 08.03.2000 | |||
20 | Patrick Breitkreuz (bis 31.01.2020) | 18.01.1992 | |||
22 | Daniel Hägele | 23.02.1989 | |||
25 | Dominik Meisel | 29.06.1999 | |||
30 | Simon Rhein (ab 02.09.2019) (bis 05.07.2020) | 18.05.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Dominic Baumann (bis 30.06.2021) | 24.04.1995 | |||
10 | Albion Vrenezi (bis 05.07.2020) | 04.10.1993 | |||
11 | Saliou Sané (ab 31.01.2020) (bis 06.01.2021) | 19.07.1992 | |||
11 | Hüseyin Cakmak (bis 16.07.2020) | 20.03.1999 | |||
16 | Luca Pfeiffer (bis 04.10.2020) | 20.08.1996 | |||
17 | Leonard Langhans (bis 14.01.2020) | 23.10.1998 | |||
18 | Maximilian Breunig (bis 14.09.2020) | 14.08.2000 | |||
19 | Yassin Ibrahim (bis 05.07.2020) | 09.02.2000 | |||
31 | Dominik Widemann (bis 05.07.2020) | 30.07.1996 | |||
verliehen | |||||
Lion Schweers (ab 30.01.2020) (bis 30.06.2020) | 01.04.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 18:30 Uhr |
4 : 5 i.E. |
Schema Vergleich |