Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tobias Nebe (bis 30.06.2020) | 11.01.1982 | ||||
Torwart | |||||
Benedikt Saul (bis 30.06.2020) | 29.08.2001 | ||||
1 | Max Annemüller (bis 30.06.2020) | ||||
39 | Pascal Bielert (bis 30.06.2020) | 25.07.1995 | |||
Abwehr | |||||
2 | Okan Gül (bis 30.06.2020) | 14.07.1992 | |||
3 | Niklas Künzel (bis 30.06.2020) | 18.07.1996 | |||
5 | Mario Wolf (bis 30.06.2020) | 24.01.1988 | |||
10 | Felix Schäfer (bis 30.06.2020) | 22.07.1995 | |||
20 | Maximilian Blahout (bis 30.06.2020) | ||||
21 | Florian Heussner (bis 30.06.2020) | 30.11.1987 | |||
23 | Patrick Krengel (bis 30.06.2020) | 22.01.1996 | |||
27 | Janik Szczygiel (bis 30.06.2020) | 24.03.1996 | |||
28 | Berke Durak (bis 30.06.2020) | 23.02.2000 | |||
Mittelfeld | |||||
Joonhaeng Cho (bis 30.06.2020) | |||||
Jum-Haem Cho (bis 30.06.2020) | |||||
4 | Sumin Lee (bis 30.06.2020) | 09.07.1998 | |||
6 | Fatih Üstün (bis 30.06.2020) | 09.05.1996 | |||
11 | Nico Möller (bis 30.06.2020) | 04.02.1998 | |||
15 | Laurin Unzicker (bis 30.06.2020) | 12.01.1998 | |||
18 | Munkyu Seo (bis 30.06.2020) | 03.05.2000 | |||
22 | Daniel Borgardt (bis 30.06.2020) | 30.11.1991 | |||
24 | Jonas Springer (bis 30.06.2020) | ||||
26 | Torben Ludwig (bis 30.06.2020) | 30.10.1999 | |||
Sturm | |||||
7 | Rolf Sattorov (bis 30.06.2020) | 20.05.1991 | |||
8 | Manuel Pforr (bis 30.06.2020) | 03.01.1989 | |||
9 | Thomas Müller (bis 30.06.2020) | 02.05.1991 | |||
13 | Nico Schrader (bis 30.06.2020) | 01.07.1989 | |||
14 | Dino Kardovic (bis 30.06.2020) | 04.08.1996 | |||
14 | Chang Dae Han (bis 30.06.2020) | ||||
17 | André Schmitt (bis 30.06.2020) | 12.03.1996 | |||
19 | Sinan Üstün (bis 30.06.2020) | 14.06.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |