Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Guerino Capretti (bis 15.02.2022) | 05.02.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Sebastian Lange (bis 30.06.2020) | 16.10.1987 | |||
22 | Luis Klante (bis 30.06.2020) | 08.03.1999 | |||
32 | Robin Brüseke (bis 30.06.2022) | 14.09.1993 | |||
Abwehr | |||||
4 | Daniel Mikic | 06.07.1992 | |||
5 | Alessandro Otte (bis 31.12.2019) | 16.05.1998 | |||
14 | Patrick Choroba (bis 30.06.2021) | 11.06.1996 | |||
15 | Frederik Lach (ab 02.09.2019) (bis 30.06.2022) | 18.03.1997 | |||
16 | Sergej Schmik (bis 30.06.2023) | 27.11.1989 | |||
19 | Yannick Langesberg (bis 30.06.2020) | 31.03.1994 | |||
21 | Lars Ritzka (bis 30.06.2021) | 07.05.1998 | |||
23 | Julian Stöckner (bis 30.06.2021) | 16.03.1989 | |||
28 | Cinar Sansar (bis 30.06.2020) | 20.10.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Jan Schöppner (bis 05.08.2020) | 12.06.1999 | |||
6 | Ron Schallenberg (bis 30.06.2020) | 06.10.1998 | |||
7 | Mehmet Kurt (bis 30.06.2021) | 09.01.1996 | |||
8 | Hendrik Lohmar (bis 30.06.2020) | 23.06.1996 | |||
10 | Matthias Haeder (bis 30.06.2023) | 23.02.1989 | |||
11 | Jannik Schröder (bis 30.06.2020) | 09.02.1990 | |||
17 | Nico Hecker (bis 30.06.2021) | 05.09.1991 | |||
20 | Philip Semlits (bis 30.06.2020) | 09.11.1990 | |||
24 | Anton Heinz (bis 30.06.2020) | 07.01.1998 | |||
29 | Dardan Karimani (bis 14.01.2020) | 23.11.1998 | |||
Sturm | |||||
9 | Exaucé Andzouana (bis 04.08.2020) | 09.07.1993 | |||
13 | Zlatko Janjić (bis 30.06.2021) | 07.05.1986 | |||
18 | Aygün Yildirim (bis 30.06.2021) | 04.04.1995 | |||
26 | Christopher Schepp (bis 30.06.2020) | 14.04.2000 | |||
30 | Patrick Schikowski (ab 01.01.2020) (bis 30.06.2022) | 20.06.1992 | |||
verliehen | |||||
Fabian Brosowski (bis 30.06.2020) | 08.07.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 15:30 Uhr |
2 : 1 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 30.10.2019 18:30 Uhr |
8 : 7 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 05.02.2020 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |