Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Lars Uder (bis 30.06.2021) | 26.02.1986 | ||||
Torwart | |||||
1 | Fabian Klinkmann (bis 30.06.2020) | 20.01.1997 | |||
27 | Julian Quack (bis 30.06.2022) | 29.05.2000 | |||
30 | Patrick Siefkes | 12.01.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Daniel Owusu (ab 11.09.2019) (bis 30.06.2023) | 03.08.2000 | |||
4 | Lias Patjens (bis 30.06.2022) | 19.08.1999 | |||
4 | Benjamin Nadjem (bis 30.06.2020) | 02.04.1995 | |||
5 | Eyke Kleine (bis 30.06.2020) | 15.09.1995 | |||
12 | Nico von der Reith (bis 30.06.2023) | 14.06.1993 | |||
13 | Sören Behrmann (bis 30.06.2021) | 20.02.1990 | |||
15 | Laurens Rogowski (bis 30.06.2020) | 18.01.1994 | |||
16 | Ashton Götz (ab 22.07.2019) (bis 30.06.2023) | 16.07.1993 | |||
17 | Marcus Borgmann (bis 30.06.2020) | 02.06.2000 | |||
19 | Dren Feka (ab 31.01.2020) (bis 30.06.2020) | 09.06.1997 | |||
22 | Hassan El-Saleh (bis 30.06.2022) | 13.01.1997 | |||
23 | Justin Heinbockel (bis 30.06.2020) | 27.03.2000 | |||
26 | Marco Schuhmann (bis 30.06.2020) | 15.09.1994 | |||
28 | Liam Giwah (bis 30.06.2020) | 14.01.2000 | |||
31 | Finn Zeugner (bis 30.06.2022) | 25.01.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
3 | Stig Hartig (bis 30.06.2022) | 06.06.2001 | |||
6 | Jannes Wulff (bis 30.06.2021) | 14.09.1999 | |||
6 | Niklas Hadaschik (bis 30.06.2020) | 10.09.1999 | |||
7 | Jannes Elfers (bis 30.06.2023) | 11.10.1995 | |||
9 | Jan-Ove Edeling (bis 30.06.2020) | 10.09.1993 | |||
10 | Florian Nagel (bis 30.06.2022) | 13.03.1992 | |||
11 | Jasper Gooßen (bis 30.06.2023) | 17.11.1995 | |||
18 | Dario Kovačić (bis 30.06.2020) | 05.04.1999 | |||
20 | Oliver Ioannou (bis 30.06.2022) | 06.04.1989 | |||
21 | Dimitri Fiks (bis 30.06.2022) | 27.10.1990 | |||
24 | Till Hermandung (bis 30.06.2020) | 10.10.1997 | |||
25 | Sven Zöpfgen (bis 30.06.2021) | 25.08.1989 | |||
Sturm | |||||
8 | Marcel Andrijanic (bis 30.06.2021) | 21.10.1992 | |||
14 | Alexander Neumann (bis 30.06.2023) | 13.08.1989 | |||
19 | Hilkiah Voigt (bis 30.06.2020) | 06.01.2000 | |||
29 | Alexander Shehada (bis 30.06.2021) | 03.06.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 15:30 Uhr |
0 : 5 |
Schema Vergleich |