Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Enrico Maaßen (bis 30.06.2020) | 10.03.1984 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jan Schönwälder (bis 30.06.2021) | 12.02.1991 | |||
30 | Niclas Heimann (bis 30.06.2020) | 12.03.1991 | |||
Abwehr | |||||
Calvin Brackelmann (ab 23.01.2020) (bis 30.06.2021) | 22.08.1999 | ||||
3 | Daniel Flottmann (bis 30.06.2023) | 06.08.1984 | |||
6 | Fynn Arkenberg (ab 13.08.2019) (bis 30.06.2021) | 04.03.1996 | |||
18 | Henrik Winkelmann (bis 30.06.2021) | 05.04.2000 | |||
19 | Nico Knystock (bis 30.06.2020) | 19.10.1995 | |||
22 | Julian Wolff (bis 30.06.2023) | 30.03.1992 | |||
23 | Omar Traore (bis 30.06.2020) | 04.02.1998 | |||
24 | Nikola Serra (bis 30.06.2020) | 05.01.1995 | |||
27 | Kevin Harder (bis 30.06.2020) | 12.08.1997 | |||
28 | Laurin von Piechowski (bis 30.06.2020) | 22.02.1994 | |||
33 | Angelo Langer (bis 30.06.2022) | 12.05.1993 | |||
37 | Mirko Schuster (ab 31.01.2020) (bis 30.06.2023) | 21.07.1994 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Felix Backszat (bis 08.05.2020) | 13.09.1989 | |||
7 | Nico Buckmaier (ab 22.01.2020) (bis 30.06.2021) | 09.11.1992 | |||
8 | Eros Dacaj (bis 30.06.2020) | 09.09.1996 | |||
11 | Patrick Kurzen (bis 30.06.2023) | 28.12.1996 | |||
17 | Christian Derflinger (bis 30.06.2021) | 02.02.1994 | |||
29 | Lukas Kunze (bis 30.06.2021) | 14.06.1998 | |||
32 | Franz Pfanne (bis 30.06.2020) | 10.12.1994 | |||
Sturm | |||||
7 | Tobias Steffen (bis 30.06.2020) | 03.06.1992 | |||
9 | Simon Engelmann (bis 30.06.2020) | 22.03.1989 | |||
13 | Lars Lokotsch (bis 30.06.2020) | 17.05.1996 | |||
16 | Björn Schlottke (bis 30.06.2020) | 22.05.1995 | |||
21 | Nico Empen (bis 24.01.2020) | 11.01.1996 | |||
39 | Joy Slayd Mickels (bis 30.06.2020) | 29.03.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2019 15:30 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |