Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bernhard Trares (bis 05.07.2020) | 18.08.1965 | ||||
Teammanager | |||||
Jochen Kientz (bis 30.06.2021) | 17.09.1972 | ||||
Torwart | |||||
1 | Timo Königsmann (bis 30.06.2022) | 05.04.1997 | |||
24 | Miro Varvodić (bis 05.07.2020) | 15.05.1989 | |||
25 | Markus Scholz (bis 30.06.2021) | 17.05.1988 | |||
Abwehr | |||||
3 | Mete Celik (bis 05.07.2020) | 08.10.1996 | |||
4 | Kevin Conrad (bis 05.07.2020) | 10.08.1990 | |||
5 | Marcel Seegert | 29.04.1994 | |||
22 | Jan Just (bis 30.06.2021) | 14.09.1996 | |||
23 | Michael Schultz (bis 05.07.2020) | 30.05.1993 | |||
26 | Jan-Hendrik Marx (bis 30.06.2021) | 26.04.1995 | |||
26 | Florian Flick (bis 05.07.2020) | 01.05.2000 | |||
27 | Gerrit Gohlke (ab 30.01.2020) (bis 30.06.2023) | 12.03.1999 | |||
29 | Anthony Loviso (bis 05.07.2020) | 24.03.1991 | |||
31 | Marcel Hofrath (bis 30.06.2021) | 22.03.1993 | |||
Mittelfeld | |||||
Sandro Loechelt (bis 05.07.2020) | 24.08.1995 | ||||
6 | Marco Schuster (bis 30.06.2021) | 10.10.1995 | |||
7 | Raffael Korte (bis 05.07.2020) | 29.08.1990 | |||
8 | Dorian Diring (bis 30.06.2021) | 11.04.1992 | |||
10 | Arianit Ferati (bis 30.06.2021) | 07.09.1997 | |||
13 | Max Christiansen (ab 26.07.2019) (bis 30.06.2021) | 25.09.1996 | |||
15 | Silas Schwarz (bis 05.07.2020) | 08.11.1997 | |||
17 | Gianluca Korte (bis 05.07.2020) | 29.08.1990 | |||
18 | Mohamed Gouaida (bis 30.06.2022) | 15.05.1993 | |||
21 | Benedict Dos Santos (bis 30.06.2021) | 02.05.1998 | |||
27 | Sinisa Sprecakovic (bis 05.07.2020) | 16.08.1998 | |||
28 | Jonas Weik (bis 30.06.2020) | 31.03.2000 | |||
33 | Dennis Franzin (bis 05.07.2020) | 12.07.1993 | |||
Sturm | |||||
Andis Shala (ab 01.01.2020) (bis 04.10.2020) | 15.11.1988 | ||||
9 | Valmir Sulejmani (bis 05.07.2020) | 01.02.1996 | |||
11 | Jesse Weißenfels (bis 05.07.2020) | 26.05.1992 | |||
14 | Maurice Deville (bis 05.07.2020) | 31.07.1992 | |||
19 | Mounir Bouziane (bis 05.07.2020) | 05.02.1991 | |||
30 | Jean Koffi (bis 05.07.2020) | 25.06.1986 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2019 15:30 Uhr |
3 : 5 |
Schema Vergleich |