Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rüdiger Rehm (bis 25.10.2021) | 22.11.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lukas Watkowiak (bis 20.08.2020) | 06.03.1996 | |||
25 | Jan Albrecht (bis 30.06.2020) | 12.04.1998 | |||
29 | Jan-Christoph Bartels (bis 30.06.2020) | 13.01.1999 | |||
31 | Arthur Lyska (bis 30.06.2023) | 13.05.2000 | |||
34 | Heinz Lindner (ab 02.10.2019) (bis 30.06.2020) | 17.07.1990 | |||
Abwehr | |||||
2 | Dominik Franke (bis 30.06.2020) | 05.10.1998 | |||
3 | Tobias Mißner (bis 30.06.2020) | 17.02.2000 | |||
4 | Sascha Mockenhaupt (bis 30.06.2023) | 10.09.1991 | |||
5 | Benedikt Röcker (bis 30.06.2021) | 19.11.1989 | |||
13 | Jakov Medic (bis 30.06.2021) | 07.09.1998 | |||
16 | Niklas Dams (bis 04.08.2020) | 28.05.1990 | |||
19 | Michel Niemeyer (bis 30.06.2021) | 19.11.1995 | |||
20 | Moritz Kuhn (bis 30.06.2021) | 01.08.1991 | |||
28 | Gökhan Gül (bis 30.06.2020) | 17.07.1998 | |||
33 | Marc Wachs (bis 30.06.2020) | 10.07.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Tobias Schwede (ab 21.08.2019) (bis 30.01.2021) | 17.03.1994 | |||
10 | Sebastian Mrowca (bis 30.06.2023) | 16.01.1994 | |||
11 | Nicklas Shipnoski (bis 30.06.2020) | 01.01.1998 | |||
14 | Jules Schwadorf (bis 30.06.2020) | 19.10.1992 | |||
15 | Paterson Chato (bis 30.06.2021) | 01.12.1996 | |||
17 | Daniel Kyereh (bis 30.06.2020) | 08.03.1996 | |||
18 | Jan Vogel (bis 30.06.2020) | 24.05.2000 | |||
21 | Patrick Schönfeld (bis 30.06.2020) | 21.06.1989 | |||
22 | Marvin Ajani (bis 30.06.2021) | 04.10.1993 | |||
24 | Jeremias Lorch (bis 30.06.2020) | 02.12.1995 | |||
26 | Marcel Titsch Rivero (bis 30.06.2020) | 02.11.1989 | |||
27 | Michael Guthörl (bis 30.06.2021) | 26.01.1999 | |||
37 | Sidney Friede (ab 01.01.2020) (bis 30.06.2020) | 12.04.1998 | |||
40 | Giona Leibold (bis 05.08.2020) | 22.08.2000 | |||
Sturm | |||||
7 | Max Dittgen (bis 30.06.2020) | 03.03.1995 | |||
8 | Phillip Tietz (bis 30.06.2020) | 09.07.1997 | |||
9 | Manuel Schäffler (bis 30.06.2020) | 06.02.1989 | |||
32 | Stefan Aigner (ab 01.09.2019) (bis 30.06.2021) | 20.08.1987 | |||
37 | Cedric Euschen (bis 02.09.2019) | 07.03.1998 | |||
39 | Törles Knöll (ab 22.08.2019) (bis 30.06.2020) | 13.09.1997 | |||
verliehen | |||||
Cedric Euschen (ab 02.09.2019) (bis 30.06.2020) | 07.03.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2019 18:30 Uhr |
2 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |