Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jean-Pierre Richter (bis 30.06.2020) | 16.04.1987 | ||||
Torwart | |||||
Yannick Jonas (bis 30.06.2020) | 19.10.1991 | ||||
23 | Christian Gruhne (bis 30.06.2020) | 04.01.1991 | |||
Abwehr | |||||
Edin Tanovic (bis 30.06.2020) | 22.10.1996 | ||||
6 | Jeremy Karikari (bis 30.06.2020) | 23.07.1987 | |||
6 | Kerim Carolus (bis 30.06.2020) | 16.06.1994 | |||
16 | Amando Aust (bis 30.06.2020) | 23.04.1990 | |||
17 | Joe Warmbier (bis 30.06.2020) | 25.03.1992 | |||
21 | Rinik Carolus (bis 30.06.2022) | 06.02.1987 | |||
32 | Marcel Lenz (bis 30.06.2020) | 16.02.1987 | |||
Mittelfeld | |||||
Len Aike Strömer (bis 30.06.2021) | 15.04.1991 | ||||
Aleksandar Nogovic (bis 30.06.2020) | 10.05.1993 | ||||
Jesper Garbers (bis 30.06.2020) | 20.05.1997 | ||||
7 | Sven Möller (bis 30.06.2020) | 01.07.1990 | |||
8 | Henrik Dettmann (bis 30.06.2020) | 13.03.1990 | |||
11 | Maximilian Dittrich (bis 30.06.2021) | 24.06.1996 | |||
14 | Muizz Saqib (bis 30.06.2020) | 03.01.1996 | |||
14 | Muizz Saqib (bis 30.06.2020) | ||||
25 | Finn-Lasse Thomas (bis 30.06.2020) | 14.07.1987 | |||
27 | Mark Hinze (bis 30.06.2020) | 02.05.1991 | |||
Sturm | |||||
5 | Mattia Maggio (bis 30.06.2021) | 22.02.1994 | |||
9 | Pascal Nägele (bis 30.06.2020) | 03.03.1990 | |||
10 | Kristof Kurczynski (bis 30.06.2020) | 24.04.1990 | |||
22 | Tarec Blohm (bis 30.06.2020) | 27.05.1998 | |||
24 | Marcel von Walsleben-Schied (bis 30.06.2020) | 28.07.1983 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 10.08.2019 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |