Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Rolf Landerl (bis 30.06.2021) | 24.10.1975 | ||||
Torwart | |||||
1 | Benjamin Gommert (bis 30.06.2021) | 01.05.1985 | |||
18 | Malte Schuchardt (bis 30.06.2020) | 08.08.1998 | |||
32 | Lukas Raeder (bis 30.06.2021) | 30.12.1993 | |||
Abwehr | |||||
2 | Tim Weißmann (bis 30.06.2021) | 02.06.1997 | |||
3 | Dong-Su Kim (bis 30.06.2020) | 21.02.1995 | |||
16 | Ryan Malone (bis 30.06.2021) | 11.08.1992 | |||
17 | Tommy Grupe (bis 30.06.2024) | 29.03.1992 | |||
19 | Daniel Halke (bis 30.06.2020) | 03.03.1987 | |||
20 | Sören Lippert (bis 30.06.2020) | 09.10.1999 | |||
29 | Krešimir Matovina (bis 30.06.2020) | 29.06.1992 | |||
37 | Hendrik Bombek (bis 30.06.2020) | 01.04.1999 | |||
39 | Florian Riedel (bis 30.06.2021) | 09.04.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Ahmet Arslan (bis 30.06.2020) | 30.03.1994 | |||
6 | Elsamed Ramaj (ab 20.01.2020) (bis 30.06.2020) | 26.04.1996 | |||
8 | Sven Mende (bis 30.06.2021) | 18.01.1994 | |||
10 | Yannick Deichmann (bis 30.06.2021) | 13.08.1994 | |||
13 | Marvin Thiel (bis 30.06.2021) | 29.01.1995 | |||
21 | Marcel Schelle (bis 31.01.2020) | 25.07.1997 | |||
22 | Burhan Tetik (bis 30.06.2020) | 02.09.1999 | |||
23 | Dennis Hoins (bis 30.06.2020) | 02.09.1992 | |||
24 | Morten Rüdiger (ab 30.01.2020) (bis 30.06.2024) | 13.06.1995 | |||
27 | Corvin Bock (bis 30.06.2020) | 13.01.1999 | |||
30 | Til Weidemann (bis 30.06.2020) | 09.06.1999 | |||
Sturm | |||||
7 | Daniel Franziskus (bis 10.10.2019) | 13.08.1991 | |||
9 | Miguel Fernandes (bis 30.06.2020) | 13.01.1997 | |||
11 | Nicolas Hebisch (bis 30.06.2021) | 26.03.1990 | |||
14 | Lucas Will (bis 30.06.2020) | 16.06.1999 | |||
30 | Til Weidemann (bis 30.06.2020) | 09.06.1999 | |||
33 | Fabio Parduhn (bis 30.06.2020) | 12.04.1995 | |||
34 | Patrick Hobsch (bis 30.06.2021) | 10.10.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 11.08.2019 15:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |