Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Giuseppe Brunetto (bis 30.06.2023) | 06.04.1973 | ||||
Torwart | |||||
1 | Patrick Bade (bis 30.06.2023) | 10.01.1997 | |||
1 | Kevin Jackmuth (bis 30.06.2021) | 31.08.1994 | |||
12 | Tim Nickstadt (bis 30.06.2021) | 31.05.1999 | |||
Abwehr | |||||
2 | Günter Mabanza (bis 30.06.2021) | 23.01.1996 | |||
3 | Marvin Steiger (ab 15.07.2020) (bis 30.06.2023) | 13.12.1993 | |||
4 | Joran Sobiech (bis 30.06.2021) | 08.11.1995 | |||
5 | Jannis Becker (bis 30.06.2023) | 09.07.1994 | |||
15 | Nico Perrey (ab 04.10.2020) (bis 30.06.2021) | 02.02.1994 | |||
22 | Mario Weber (bis 30.06.2023) | 04.05.1990 | |||
30 | Markus Wipperfürth (ab 10.08.2020) (bis 30.06.2023) | 28.08.1995 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | David Pütz (bis 30.06.2021) | 26.01.1997 | |||
8 | Gjorgji Antoski (bis 30.06.2021) | 20.04.1992 | |||
10 | Philipp Simon (bis 30.06.2023) | 10.01.1994 | |||
11 | Tiziano Lo-Iacono (bis 30.06.2021) | 24.01.1994 | |||
13 | Maximilian Fichtl (bis 30.06.2021) | 14.12.1993 | |||
16 | Marvin Störmann (bis 30.06.2021) | 16.08.1993 | |||
19 | Mardochee Tchakoumi Essengue (ab 25.08.2020) (bis 30.06.2021) | 16.08.1998 | |||
20 | Adis Omerbašić (ab 16.08.2020) (bis 30.06.2023) | 02.02.1995 | |||
21 | Musashi Fujiyoshi (bis 30.06.2021) | 30.04.1997 | |||
23 | Kanischka Taher (bis 30.06.2021) | 04.04.1991 | |||
25 | Adam Matuszczyk (ab 06.10.2020) (bis 30.06.2023) | 14.02.1989 | |||
27 | Baris Sarikaya (bis 30.06.2021) | 24.06.1996 | |||
28 | Hajdar Shala (bis 30.06.2021) | 30.03.1999 | |||
32 | Yuta Tateno (bis 30.06.2021) | 27.01.2001 | |||
Sturm | |||||
7 | Marc Brasnic (bis 30.06.2023) | 21.10.1996 | |||
9 | David Bors (bis 30.06.2023) | 13.04.1995 | |||
17 | Daniel Bleja (bis 30.06.2021) | 04.03.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Donnerstag, 15.10.2020 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |