Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Titz (ab 12.02.2021) (bis 30.06.2023) | 01.04.1971 | ||||
Matthias Mincu (ab 09.02.2021) (bis 11.02.2021) | 14.08.1992 | ||||
Thomas Hoßmang (bis 09.02.2021) | 27.11.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Morten Behrens (bis 30.06.2021) | 01.04.1997 | |||
1 | Alexander Brunst-Zöllner (bis 05.07.2020) | 07.07.1995 | |||
12 | Tom Schlitter (bis 30.06.2023) | 17.05.2002 | |||
30 | Timon Weiner (bis 30.06.2021) | 18.01.1999 | |||
Abwehr | |||||
Leon Schmökel (bis 30.06.2021) | 09.06.2002 | ||||
2 | Dominik Ernst (bis 30.06.2021) | 08.08.1990 | |||
3 | Dustin Bomheuer (bis 30.06.2021) | 17.04.1991 | |||
4 | Brian Koglin (bis 30.06.2021) | 07.01.1997 | |||
5 | Tobias Müller (bis 30.06.2022) | 08.07.1994 | |||
8 | Thore Jacobsen (bis 05.07.2020) | 19.04.1997 | |||
9 | Marcel Costly (bis 05.07.2020) | 20.11.1995 | |||
15 | Henry Rorig (ab 14.07.2020) (bis 30.06.2022) | 03.03.2000 | |||
21 | Nico Mai (ab 14.07.2020) (bis 30.06.2021) | 09.03.2001 | |||
24 | Alexander Bittroff (ab 07.10.2020) (bis 30.06.2023) | 19.09.1988 | |||
25 | Philipp Harant (bis 30.06.2021) | 20.02.1999 | |||
27 | Korbinian Burger (ab 14.07.2020) (bis 30.06.2022) | 27.04.1995 | |||
29 | Timo Perthel (bis 30.06.2021) | 11.02.1989 | |||
35 | Theo Ogbidi (bis 05.07.2020) | 02.02.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Adrian Malachowski (bis 30.06.2022) | 10.03.1998 | |||
6 | Björn Rother (bis 05.07.2020) | 29.07.1996 | |||
8 | Sebastian Jakubiak (bis 30.06.2022) | 21.06.1993 | |||
10 | Jürgen Gjasula (bis 30.06.2021) | 05.12.1985 | |||
14 | Maximilian Franzke (ab 04.10.2020) (bis 30.06.2021) | 05.03.1999 | |||
16 | Andreas Müller (ab 14.07.2020) (bis 30.06.2023) | 20.07.2000 | |||
16 | Mario Kvesić (bis 05.07.2020) | 12.01.1992 | |||
20 | Sören Bertram (bis 30.06.2021) | 05.06.1991 | |||
21 | Rico Preißinger (bis 05.07.2020) | 21.07.1996 | |||
22 | Thore Jacobsen (ab 17.09.2020) (bis 30.06.2021) | 19.04.1997 | |||
22 | Manfred Osei Kwadwo (bis 05.07.2020) | 30.05.1995 | |||
23 | Barış Atik (ab 05.01.2021) (bis 30.06.2023) | 09.01.1995 | |||
23 | Charles Elie Laprévotte (bis 05.07.2020) | 04.10.1992 | |||
24 | Tarek Chahed (bis 05.07.2020) | 23.06.1996 | |||
26 | Julian Weigel (bis 30.06.2021) | 14.07.2001 | |||
27 | Patrick Möschl (bis 05.07.2020) | 06.03.1993 | |||
28 | Raphael Obermair (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2022) | 01.04.1996 | |||
31 | Nico Granatowski (ab 09.01.2021) (bis 30.06.2022) | 03.06.1991 | |||
Sturm | |||||
Marvin Temp (bis 02.09.2020) | 05.07.2000 | ||||
7 | Luka Sliskovic (ab 03.08.2020) (bis 30.08.2022) | 04.04.1995 | |||
7 | Anthony Roczen (bis 01.10.2020) | 16.08.1999 | |||
9 | Kai Brünker (ab 14.07.2020) (bis 30.06.2023) | 10.06.1994 | |||
11 | Christian Beck (bis 30.06.2021) | 10.03.1988 | |||
13 | Daniel Steininger (bis 30.06.2021) | 13.04.1995 | |||
17 | Sirlord Conteh (bis 30.06.2022) | 09.07.1996 | |||
18 | Florian Kath (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2021) | 21.10.1994 | |||
19 | Leon Bell Bell (bis 30.06.2023) | 06.09.1996 | |||
33 | Saliou Sané (ab 06.01.2021) (bis 30.06.2021) | 19.07.1992 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 18:30 Uhr |
2 : 3 n.V. |
Schema Vergleich |