Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Urs Fischer (bis 15.11.2023) | 20.02.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Andreas Luthe (ab 03.08.2020) (bis 30.06.2022) | 10.03.1987 | |||
12 | Jakob Busk (bis 30.06.2024) | 12.09.1993 | |||
20 | Loris Karius (ab 28.09.2020) (bis 30.06.2021) | 22.06.1993 | |||
35 | Lennart Moser (bis 30.06.2021) | 06.12.1999 | |||
35 | Moritz Nicolas (bis 04.08.2020) | 21.10.1997 | |||
Abwehr | |||||
3 | Neven Subotić (bis 18.09.2020) | 10.12.1988 | |||
4 | Nico Schlotterbeck (ab 01.08.2020) (bis 30.06.2021) | 01.12.1999 | |||
5 | Marvin Friedrich (bis 11.01.2022) | 13.12.1995 | |||
19 | Florian Hübner (bis 30.06.2021) | 01.03.1991 | |||
23 | Niko Gießelmann (ab 09.07.2020) (bis 30.06.2023) | 26.09.1991 | |||
25 | Christopher Lenz (bis 30.06.2021) | 22.09.1994 | |||
26 | Lars Dietz (bis 04.10.2020) | 07.01.1997 | |||
28 | Christopher Trimmel | 24.02.1987 | |||
31 | Robin Knoche (ab 04.08.2020) (bis 30.06.2024) | 22.05.1992 | |||
33 | Lennard Maloney (bis 06.08.2020) | 08.10.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Julian Ryerson (bis 18.01.2023) | 17.11.1997 | |||
7 | Akaki Gogia (bis 30.06.2022) | 18.01.1992 | |||
8 | Joshua Mees (bis 05.10.2020) | 15.03.1996 | |||
17 | Florian Flecker (bis 07.08.2020) | 29.10.1995 | |||
21 | Grischa Prömel (bis 30.06.2022) | 09.01.1995 | |||
26 | Julius Kade (bis 06.08.2020) | 20.05.1999 | |||
30 | Robert Andrich (bis 15.08.2021) | 22.09.1994 | |||
33 | Sebastian Griesbeck (ab 07.07.2020) (bis 30.08.2021) | 03.10.1990 | |||
34 | Christian Gentner (bis 30.06.2021) | 14.08.1985 | |||
37 | Berkan Taz (bis 05.10.2020) | 19.12.1998 | |||
Sturm | |||||
Petar Musa (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 04.03.1998 | ||||
8 | Leon Dajaku (ab 17.01.2021) (bis 30.06.2021) | 12.04.2001 | |||
9 | Andreas Voglsammer (ab 01.01.2021) (bis 12.08.2022) | 09.01.1992 | |||
9 | Joel Pohjanpalo (ab 30.09.2020) (bis 30.06.2021) | 13.09.1994 | |||
10 | Max Kruse (ab 06.08.2020) (bis 30.01.2022) | 19.03.1988 | |||
10 | Sebastian Andersson (bis 15.09.2020) | 15.07.1991 | |||
13 | Anthony Ujah (bis 30.06.2022) | 14.10.1990 | |||
14 | Taiwo Awoniyi (ab 19.09.2020) (bis 30.06.2021) | 12.08.1997 | |||
15 | Marius Bülter (bis 30.06.2021) | 29.03.1993 | |||
16 | Tim Maciejewski (bis 04.02.2021) | 05.03.2001 | |||
16 | Laurenz Dehl (bis 31.07.2020) | 12.12.2001 | |||
18 | Keita Endo (ab 25.07.2020) (bis 30.06.2021) | 22.11.1997 | |||
20 | Suleiman Abdullahi (bis 04.08.2020) | 10.12.1996 | |||
27 | Sheraldo Becker (bis 17.01.2024) | 09.02.1995 | |||
32 | Marcus Ingvartsen (bis 30.08.2021) | 04.01.1996 | |||
36 | Cedric Teuchert (ab 01.08.2020) (bis 01.01.2022) | 14.01.1997 | |||
verliehen | |||||
Tim Maciejewski (ab 05.02.2021) (bis 30.06.2022) | 05.03.2001 | ||||
Fabio Schneider (ab 18.01.2021) (bis 30.06.2022) | 31.07.2002 | ||||
Nicolai Rapp (bis 30.06.2021) | 13.12.1996 | ||||
Laurenz Dehl (ab 31.07.2020) (bis 30.06.2021) | 12.12.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 18:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.12.2020 20:45 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |