Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Bastian Holdorf (bis 30.06.2021) | |||||
Torwart | |||||
1 | Fabian Landvoigt | 12.02.1994 | |||
74 | Finn Kornath (bis 30.06.2021) | 25.01.1999 | |||
Abwehr | |||||
Johannes Willebrand (bis 30.06.2021) | 25.04.1998 | ||||
3 | Lennard Koth (bis 30.06.2021) | 15.01.1997 | |||
5 | Kai-Fabian Schulz | 12.03.1990 | |||
13 | Christian Rave | 02.06.1989 | |||
23 | Florian Petzold | 03.05.1994 | |||
25 | Yannick Chaumont (bis 30.06.2021) | 30.05.1996 | |||
33 | Cedric Szymczak (bis 30.06.2023) | 12.08.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
15 | Luca Sixtus (bis 30.06.2021) | 03.04.1995 | |||
16 | Niklas Stehnck | 26.09.1997 | |||
21 | Emanuel Bento (bis 30.06.2023) | 28.10.1993 | |||
22 | Sören Gelbrecht (bis 30.06.2021) | 08.08.1989 | |||
24 | Joshua Frankenstein (bis 30.06.2021) | ||||
28 | Kevin Benner (bis 05.10.2020) | 01.01.1999 | |||
Sturm | |||||
7 | Til Weidemann | 09.06.1999 | |||
8 | Rafael Krause | 21.07.1997 | |||
9 | Dennis Studt (bis 30.06.2021) | 24.07.1992 | |||
10 | Henrik Sirmais (bis 30.06.2022) | 20.02.1991 | |||
11 | Morten Liebert | 21.10.1992 | |||
12 | Ibrahim Cicek (bis 30.06.2021) | 27.04.2000 | |||
17 | Marco Pajnok (bis 30.06.2021) | ||||
18 | Christian Jaacks (bis 30.06.2021) | 22.01.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |