Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Berlinski (ab 20.07.2020) (bis 30.06.2022) | 12.02.1986 | ||||
Patrick Glöckner (bis 19.07.2020) | 18.11.1976 | ||||
Torwart | |||||
1 | Jakub Jakubov (bis 30.06.2023) | 01.02.1989 | |||
22 | David Wunsch (bis 30.06.2023) | 04.03.2003 | |||
22 | Joshua Mroß (bis 05.07.2020) | 12.10.1996 | |||
Abwehr | |||||
Adis Omerbašić (bis 16.08.2020) | 02.02.1995 | ||||
3 | Niklas Hoheneder (bis 11.04.2021) | 17.08.1986 | |||
5 | Jovan Vidovič (ab 19.07.2020) (bis 30.06.2022) | 06.01.1989 | |||
5 | Kostadin Welkow (bis 05.07.2020) | 26.03.1989 | |||
13 | Clemens Schoppenhauer (bis 05.07.2020) | 23.02.1992 | |||
15 | Felix Schimmel (bis 30.06.2022) | 15.07.1999 | |||
19 | Lukas Aigner (bis 30.06.2022) | 19.04.1996 | |||
20 | Pascal Itter (bis 05.07.2020) | 03.04.1995 | |||
21 | Robert Zickert (ab 16.07.2020) (bis 30.06.2024) | 23.03.1990 | |||
23 | Nils Köhler (bis 30.06.2022) | 25.07.1993 | |||
25 | Sören Reddemann (bis 05.07.2020) | 16.05.1996 | |||
33 | Lennard Maloney (bis 05.07.2020) | 08.10.1999 | |||
35 | Theo Ogbidi (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2021) | 02.02.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Joannis Karsanidis (bis 30.06.2021) | 25.06.1993 | |||
7 | Christian Bickel (ab 21.07.2020) (bis 30.06.2022) | 27.01.1991 | |||
7 | Davud Tuma (bis 05.07.2020) | 16.05.1996 | |||
8 | Okan Kurt (bis 30.06.2023) | 11.01.1995 | |||
8 | Sandro Sirigu (bis 05.07.2020) | 07.10.1988 | |||
9 | Florian Krebs (bis 05.07.2020) | 04.02.1999 | |||
10 | Riccardo Grym (bis 30.06.2022) | 13.06.1999 | |||
10 | Marcelo de Freitas (bis 05.07.2020) | 01.06.1994 | |||
13 | Alexander Dartsch (bis 31.12.2020) | 29.08.1994 | |||
14 | Tim Campulka (bis 30.06.2021) | 28.04.1999 | |||
17 | Lukas Knechtel (bis 30.06.2021) | 09.07.1994 | |||
17 | Erik Tallig (bis 05.07.2020) | 10.01.2000 | |||
18 | Daniel Bohl (bis 05.07.2020) | 09.06.1994 | |||
20 | Roman Bekö (ab 06.07.2020) (bis 30.06.2021) | ||||
29 | Simon Roscher (bis 30.06.2022) | 04.02.2002 | |||
29 | Matti Langer (bis 05.07.2020) | 27.02.1990 | |||
Sturm | |||||
Maximilian Oesterhelweg (bis 05.07.2020) | 21.07.1990 | ||||
9 | Danny Breitfelder (bis 30.06.2021) | 19.02.1997 | |||
15 | Noah Awuku (bis 05.07.2020) | 09.01.2000 | |||
16 | Kevin Freiberger (bis 30.06.2022) | 16.11.1988 | |||
16 | Rafael Garcia (bis 05.07.2020) | 27.09.1993 | |||
19 | Nils Blumberg (bis 05.07.2020) | 02.01.1997 | |||
24 | Maximilian Christl (bis 05.07.2020) | 27.03.1999 | |||
26 | Philipp Hosiner (bis 05.07.2020) | 15.05.1989 | |||
27 | Philipp Sturm (bis 30.06.2021) | 23.02.1999 | |||
31 | Paul Milde (bis 30.06.2021) | 25.01.1995 | |||
32 | Andis Shala (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2022) | 15.11.1988 | |||
32 | Tarsis Bonga (bis 05.07.2020) | 10.01.1997 | |||
33 | Dejan Bozic (bis 05.07.2020) | 22.01.1993 | |||
38 | Tobias Müller (bis 30.06.2024) | 31.05.1993 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
2 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |