Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Daniel Meyer (ab 10.07.2020) (bis 26.05.2021) | 10.09.1979 | ||||
Marco Antwerpen (bis 05.07.2020) | 05.10.1971 | ||||
Co-Trainer | |||||
Thomas Stickroth (ab 03.08.2020) (bis 30.06.2021) | 13.04.1965 | ||||
Torwart | |||||
1 | Marcel Engelhardt (bis 27.01.2021) | 05.04.1993 | |||
12 | Felix Dornebusch (ab 14.08.2020) (bis 30.06.2021) | 12.07.1994 | |||
12 | Roman Birjukov (bis 05.07.2020) | 04.04.1999 | |||
16 | Jasmin Fejzić (bis 30.06.2023) | 15.05.1986 | |||
21 | Yannik Bangsow (bis 05.07.2020) | 21.02.1998 | |||
Abwehr | |||||
3 | Lasse Schlüter (bis 30.06.2022) | 27.04.1992 | |||
5 | Benjamin Kessel (bis 30.06.2022) | 01.10.1987 | |||
6 | Dominik Wydra (ab 20.07.2020) (bis 30.06.2021) | 21.03.1994 | |||
14 | Nico Klaß (bis 30.06.2021) | 03.04.1997 | |||
14 | Robin Becker (bis 05.07.2020) | 18.01.1997 | |||
19 | Felix Burmeister (bis 30.06.2021) | 09.03.1990 | |||
24 | Kevin Goden (bis 05.07.2020) | 22.02.1999 | |||
25 | Oumar Diakhite (ab 14.01.2021) (bis 30.06.2021) | 09.12.1993 | |||
27 | Niko Kijewski (bis 30.06.2021) | 28.03.1996 | |||
29 | Alfons Amade (bis 12.07.2020) | 12.11.1999 | |||
30 | Brian Behrendt (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2023) | 24.10.1991 | |||
32 | Michael Schultz (ab 14.07.2020) (bis 31.01.2021) | 30.05.1993 | |||
40 | Robin Ziegele (bis 30.06.2021) | 13.03.1997 | |||
Mittelfeld | |||||
4 | Jannis Nikolaou (ab 13.07.2020) (bis 30.06.2023) | 31.07.1993 | |||
6 | Steffen Nkansah (bis 05.07.2020) | 07.04.1996 | |||
7 | Fabio Kaufmann (ab 30.07.2020) (bis 30.06.2021) | 08.09.1992 | |||
8 | Iba May (ab 18.08.2020) (bis 30.06.2022) | 06.06.1998 | |||
8 | Stephan Fürstner (bis 05.07.2020) | 11.09.1987 | |||
15 | Marcel Bär (bis 30.06.2021) | 08.06.1992 | |||
18 | Felix Kroos (bis 30.06.2021) | 12.03.1991 | |||
20 | Merveille Biankadi (bis 05.07.2020) | 09.05.1995 | |||
22 | Manuel Schwenk (bis 05.07.2021) | 07.03.1992 | |||
23 | Danilo Wiebe (bis 30.06.2024) | 22.03.1994 | |||
28 | Yassin Ben Balla (ab 28.07.2020) (bis 30.06.2021) | 24.02.1996 | |||
28 | Jonas Thorsen (bis 05.07.2020) | 19.04.1990 | |||
31 | Marc Pfitzner (bis 05.07.2020) | 28.08.1984 | |||
34 | Jannis Kleeberg (bis 30.06.2022) | 21.04.2002 | |||
35 | Matthias Heiland (bis 30.06.2021) | 13.12.2001 | |||
38 | Leon Bürger (bis 30.06.2021) | 11.11.1999 | |||
39 | Patrick Kammerbauer (bis 05.07.2021) | 11.02.1997 | |||
Sturm | |||||
9 | Njegoš Kupusović (ab 24.08.2020) (bis 30.06.2021) | 22.02.2001 | |||
9 | Orhan Ademi (bis 31.08.2020) | 28.10.1991 | |||
10 | Martin Kobylański (bis 30.06.2022) | 08.03.1994 | |||
11 | Leandro Putaro (bis 01.02.2021) | 07.01.1997 | |||
17 | Yari Otto (bis 31.08.2022) | 27.05.1999 | |||
20 | Suleiman Abdullahi (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2021) | 10.12.1996 | |||
29 | Dong-Won Ji (ab 29.01.2021) (bis 30.06.2021) | 28.05.1991 | |||
30 | Marvin Pourié (bis 05.07.2020) | 08.01.1991 | |||
33 | Nick Proschwitz (bis 07.08.2021) | 28.11.1986 | |||
34 | Mike Feigenspan (bis 05.07.2020) | 05.08.1995 | |||
verliehen | |||||
Michael Schultz (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 30.05.1993 | ||||
Yannik Bangsow (ab 06.07.2020) (bis 30.06.2021) | 21.02.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.09.2020 20:45 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |
||
Dienstag, 22.12.2020 20:00 Uhr |
0 : 2 |
Schema Vergleich |