Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Jens Martens (bis 30.06.2022) | 24.10.1955 | ||||
Torwart | |||||
1 | Lars Huxsohl (bis 30.06.2024) | 10.06.1996 | |||
21 | Stefan Rakocevic (bis 30.06.2023) | 05.03.1999 | |||
32 | Marcel Kindler (bis 30.06.2022) | 26.02.1982 | |||
Abwehr | |||||
3 | Yannik Nuxoll | 20.09.1997 | |||
4 | Juri Marxen (bis 30.06.2024) | 06.11.1995 | |||
5 | Lesley Karschau (bis 30.06.2022) | 02.09.2001 | |||
8 | Dane Kummerfeld | 13.05.1992 | |||
11 | Nick Gutmann (bis 09.01.2024) | 26.08.1996 | |||
15 | Rico Bork (bis 30.06.2024) | 03.04.1995 | |||
18 | Alexandre Rajao da Cunha (bis 30.06.2021) | 10.10.2000 | |||
22 | Hamajak Bojadgian (bis 30.06.2023) | 28.10.1996 | |||
27 | Fabian Grau (bis 30.06.2023) | 10.06.1998 | |||
28 | Johann von Knebel Döberitz (bis 30.06.2021) | 28.08.1997 | |||
55 | Fahri Akyol (bis 30.06.2021) | 09.03.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Noel Denis (bis 30.06.2021) | 23.12.2001 | ||||
10 | Kang-Min Choi (bis 30.06.2023) | 01.01.1993 | |||
13 | Philipp Koch | 24.11.1990 | |||
13 | Evans Nyarko (bis 30.06.2022) | 06.07.1992 | |||
23 | Jordan Brown (bis 30.06.2022) | 12.11.1991 | |||
Sturm | |||||
6 | Dylan Williams (bis 30.06.2023) | 04.01.1994 | |||
7 | Nils Brüning | 24.12.1994 | |||
9 | Jan Lüneburg (bis 30.06.2023) | 23.10.1990 | |||
14 | Corey Williams (bis 30.06.2021) | 13.01.2000 | |||
17 | Batuhan Evren (bis 30.06.2022) | 05.09.2002 | |||
17 | Michael Kobert (bis 30.06.2021) | 14.03.1996 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
0 : 7 |
Schema Vergleich |