Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Tomas Oral (bis 30.06.2021) | 24.04.1973 | ||||
Teammanager | |||||
Michael Henke (bis 30.06.2021) | 27.04.1957 | ||||
Torwart | |||||
1 | Robert Jendrusch (ab 14.08.2020) (bis 30.06.2022) | 28.05.1996 | |||
1 | Marco Knaller (bis 30.07.2020) | 26.03.1987 | |||
24 | Fabijan Buntic (bis 30.06.2022) | 24.02.1997 | |||
39 | Lukas Schellenberg (bis 30.06.2022) | 02.08.2000 | |||
Abwehr | |||||
3 | Dominik Franke (bis 30.06.2023) | 05.10.1998 | |||
3 | Lucas Galvão (bis 27.08.2020) | 22.06.1991 | |||
4 | Björn Paulsen (bis 30.06.2021) | 02.07.1991 | |||
5 | Nico Antonitsch (bis 05.01.2023) | 30.09.1991 | |||
16 | Peter Kurzweg (bis 17.01.2023) | 10.02.1994 | |||
17 | Michael Heinloth (bis 30.06.2022) | 09.02.1992 | |||
18 | Gordon Büch (bis 30.06.2021) | 25.10.1995 | |||
21 | Tobias Schröck (bis 30.06.2023) | 31.12.1992 | |||
25 | Jonatan Kotzke (bis 30.06.2022) | 18.03.1990 | |||
27 | Thomas Leon Keller (bis 30.06.2022) | 05.08.1999 | |||
32 | Gabriel Weiß (bis 21.07.2020) | 05.02.1999 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Maximilian Thalhammer (bis 12.07.2020) | 10.07.1997 | |||
10 | Marc Stendera (bis 30.06.2022) | 10.12.1995 | |||
11 | Maximilian Beister (bis 30.06.2022) | 06.09.1990 | |||
19 | Marcel Gaus (bis 30.06.2022) | 02.08.1989 | |||
22 | Ilmari Niskanen (bis 20.08.2021) | 27.10.1997 | |||
23 | Robin Krauße (bis 30.06.2021) | 02.04.1994 | |||
29 | Thorsten Röcher (ab 01.08.2020) (bis 07.01.2021) | 11.06.1991 | |||
34 | Merlin Röhl (bis 16.08.2022) | 05.07.2002 | |||
35 | Filip Bilbija (bis 30.06.2022) | 24.04.2000 | |||
37 | Patrick Sussek (bis 31.01.2022) | 08.02.2000 | |||
Sturm | |||||
7 | Dennis Eckert (bis 30.06.2022) | 09.01.1997 | |||
9 | Fatih Kaya (bis 30.06.2022) | 13.11.1999 | |||
13 | Caiuby (ab 09.01.2021) (bis 30.06.2021) | 14.07.1988 | |||
14 | Caniggia Elva (bis 30.06.2022) | 14.07.1996 | |||
20 | Jalen Hawkins (bis 30.01.2022) | 24.01.2001 | |||
30 | Stefan Kutschke (bis 30.06.2022) | 03.11.1988 | |||
31 | Justin Butler (bis 01.01.2022) | 23.03.2001 | |||
verliehen | |||||
Thorsten Röcher (bis 31.07.2020) | 11.06.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |