Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Timo Schultz (ab 12.07.2020) (bis 06.12.2022) | 26.08.1977 | ||||
Torwart | |||||
Dejan Stojanović (ab 04.01.2021) (bis 30.06.2021) | 19.07.1993 | ||||
1 | Dennis Smarsch (ab 02.08.2020) (bis 30.06.2023) | 14.01.1999 | |||
30 | Robin Himmelmann (bis 12.01.2021) | 05.02.1989 | |||
33 | Svend Brodersen (bis 30.06.2021) | 22.03.1997 | |||
Abwehr | |||||
Tore Reginiussen (ab 25.01.2021) (bis 30.06.2021) | 10.04.1986 | ||||
2 | Sebastian Ohlsson (bis 30.06.2022) | 26.05.1993 | |||
3 | James Lawrence (ab 01.10.2020) (bis 30.06.2022) | 22.08.1992 | |||
4 | Philipp Ziereis (bis 30.06.2022) | 14.03.1993 | |||
6 | Christopher Avevor (bis 30.06.2023) | 11.02.1992 | |||
15 | Daniel Buballa (bis 30.06.2021) | 11.05.1990 | |||
19 | Luca Zander (bis 30.06.2023) | 09.08.1995 | |||
20 | Yi-Young Park (bis 14.07.2020) | 29.06.1994 | |||
23 | Leart Pacarada (ab 01.08.2020) (bis 30.06.2023) | 08.10.1994 | |||
25 | Adam Dźwigała (bis 30.06.2023) | 25.09.1995 | |||
28 | Marvin Senger (bis 31.01.2021) | 06.01.2000 | |||
32 | Jannes Wieckhoff (ab 30.07.2020) (bis 30.06.2024) | 02.08.2000 | |||
38 | Leon Maximilian Flach (bis 30.06.2021) | 28.02.2001 | |||
38 | Florian Carstens (bis 21.07.2020) | 08.11.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
5 | Marvin Knoll (bis 06.01.2022) | 05.12.1990 | |||
7 | Kevin Lankford (bis 28.01.2021) | 16.11.1998 | |||
8 | Eric Smith (ab 07.01.2021) | 08.01.1997 | |||
8 | Rodrigo Zalazar Martínez (ab 06.08.2020) (bis 30.06.2021) | 12.08.1999 | |||
10 | Christopher Buchtmann (bis 30.06.2024) | 25.04.1992 | |||
11 | Max Dittgen (ab 04.08.2020) (bis 30.06.2022) | 03.03.1995 | |||
12 | Ryo Miyaichi (bis 30.06.2021) | 14.12.1992 | |||
13 | Lukas Daschner (ab 14.08.2020) (bis 30.06.2023) | 01.10.1998 | |||
14 | Afeez Aremu (ab 24.08.2020) (bis 30.06.2023) | 03.10.1999 | |||
20 | Finn Ole Becker (bis 30.06.2022) | 08.06.2000 | |||
22 | Maximilian Franzke (bis 30.06.2022) | 05.03.1999 | |||
26 | Rico Benatelli (bis 30.06.2022) | 17.03.1992 | |||
29 | Christian Viet (bis 30.08.2021) | 27.03.1999 | |||
31 | Ersin Zehir (bis 30.06.2022) | 15.01.1998 | |||
34 | Igor Matanovic (bis 30.06.2023) | 31.03.2003 | |||
36 | Luis Angel Coordes (bis 27.01.2022) | 02.01.1999 | |||
Sturm | |||||
Omar Marmoush (ab 05.01.2021) (bis 30.06.2021) | 07.02.1999 | ||||
9 | Guido Burgstaller (ab 30.09.2020) (bis 30.06.2022) | 24.04.1989 | |||
16 | Simon Makienok (ab 29.08.2020) (bis 30.06.2024) | 21.11.1990 | |||
16 | Daniel Kyereh (ab 29.07.2020) (bis 30.06.2022) | 08.03.1996 | |||
24 | Boris Tashchy (bis 13.01.2021) | 26.07.1993 | |||
25 | Henk Veerman (bis 27.08.2020) | 26.02.1991 | |||
verliehen | |||||
Marvin Senger (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2022) | 06.01.2000 | ||||
Jakub Bednarczyk (bis 30.06.2021) | 02.01.1999 | ||||
Yi-Young Park (ab 15.07.2020) (bis 30.06.2021) | 29.06.1994 | ||||
Florian Carstens (ab 21.07.2020) (bis 30.06.2021) | 08.11.1998 | ||||
Kevin Lankford (ab 28.01.2021) (bis 30.06.2021) | 16.11.1998 | ||||
22 | Maximilian Franzke (ab 04.10.2020) (bis 30.06.2021) | 05.03.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
4 : 2 |
Schema Vergleich |