Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Sascha Watzlawik (bis 30.06.2023) | 30.11.1978 | ||||
Torwart | |||||
1 | Stefan Djordjevic (bis 30.06.2021) | 08.02.1994 | |||
12 | Thorsten Schmidt (bis 30.06.2023) | 25.03.1991 | |||
23 | Andreas Pütz (bis 30.06.2021) | 09.06.1983 | |||
Abwehr | |||||
3 | Marcel Horz (bis 30.06.2021) | 10.07.1988 | |||
7 | Christopher Freisberg (bis 30.06.2023) | 05.02.1988 | |||
13 | Albert Kudrenko (bis 30.06.2021) | 20.09.1997 | |||
15 | Marian Kneuper (bis 30.06.2021) | 14.03.1988 | |||
20 | Manuel Splettstößer (bis 30.06.2023) | 28.01.1993 | |||
22 | Marcel Stieffenhofer (bis 30.06.2023) | 05.03.1996 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Fabien Fries (bis 30.06.2021) | 23.04.1999 | |||
8 | Goran Naric (bis 30.06.2023) | 16.12.1995 | |||
10 | Yannik Finkenbusch (bis 30.06.2023) | 26.10.1990 | |||
14 | Niklas Hermann (bis 30.06.2023) | 27.02.1997 | |||
18 | Jonas Runkel (bis 30.06.2023) | 20.12.1997 | |||
19 | Noel Schlesiger (bis 30.06.2023) | 22.10.1996 | |||
35 | Lukas Haubrich (bis 30.06.2022) | 24.05.1989 | |||
44 | Björn Kremer (bis 30.06.2021) | 08.09.1988 | |||
Sturm | |||||
9 | Enrico Köppen (bis 30.06.2022) | 30.07.1994 | |||
11 | Kristian Grzobic (bis 30.06.2021) | 02.06.1994 | |||
17 | Daniel Fiege (bis 30.06.2023) | 29.10.1990 | |||
21 | Sören Klappert (bis 30.06.2023) | 29.01.1990 | |||
24 | Jonathan Kap (bis 30.06.2023) | 03.12.1998 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 15:30 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |