Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Horst Hrubesch (ab 03.05.2021) (bis 30.06.2021) | 17.04.1951 | ||||
Daniel Thioune (ab 06.07.2020) (bis 03.05.2021) | 21.07.1974 | ||||
Dieter Hecking (bis 04.07.2020) | 12.09.1964 | ||||
Torwart | |||||
1 | Daniel Heuer Fernandes (bis 30.06.2023) | 13.11.1992 | |||
12 | Tom Mickel | 19.04.1989 | |||
26 | Sven Ulreich (ab 03.10.2020) (bis 30.06.2021) | 03.08.1988 | |||
Abwehr | |||||
2 | Jan Gyamerah (bis 30.06.2022) | 18.06.1995 | |||
3 | Moritz Heyer (ab 17.09.2020) (bis 30.06.2022) | 04.04.1995 | |||
4 | Rick van Drongelen (bis 30.06.2021) | 20.12.1998 | |||
5 | Ewerton (bis 04.10.2020) | 23.03.1989 | |||
21 | Tim Leibold (bis 30.06.2023) | 30.11.1993 | |||
27 | Josha Vagnoman (bis 30.06.2022) | 11.12.2000 | |||
34 | Jonas David (ab 05.07.2020) (bis 29.08.2023) | 08.03.2000 | |||
35 | Stephan Kofi Ambrosius (bis 30.06.2024) | 18.12.1998 | |||
35 | Stephan Kofi Ambrosius (bis 16.08.2022) | 18.12.1998 | |||
37 | Toni Leistner (ab 28.08.2020) (bis 30.06.2021) | 19.08.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | David Kinsombi (bis 30.06.2022) | 12.12.1995 | |||
7 | Khaled Narey (bis 30.06.2021) | 23.07.1994 | |||
8 | Jeremy Dudziak (bis 30.06.2021) | 28.08.1995 | |||
10 | Sonny Kittel (bis 30.06.2023) | 06.01.1993 | |||
14 | Aaron Hunt (bis 30.06.2021) | 04.09.1986 | |||
17 | Xavier Amaechi (bis 18.01.2021) | 05.01.2001 | |||
20 | Klaus Gjasula (bis 10.08.2021) | 14.12.1989 | |||
24 | Amadou Onana (bis 04.08.2021) | 16.08.2001 | |||
28 | Gideon Jung (bis 30.06.2021) | 12.09.1994 | |||
39 | Bryan Anthony Hein (bis 30.06.2023) | 25.09.2001 | |||
42 | Ogechika Heil (bis 30.06.2021) | 27.11.2000 | |||
43 | Moritz-Broni Kwarteng (ab 01.01.2021) (bis 31.12.2021) | 24.04.1998 | |||
Sturm | |||||
8 | Xavier Amaechi (bis 19.01.2021) | 05.01.2001 | |||
9 | Simon Terodde (ab 05.08.2020) (bis 30.06.2021) | 02.03.1988 | |||
11 | Bobby Wood (bis 12.04.2021) | 15.11.1992 | |||
16 | Lukas Hinterseer (bis 21.01.2021) | 28.03.1991 | |||
18 | Bakery Jatta (bis 30.06.2023) | 06.06.1998 | |||
19 | Manuel Wintzheimer (bis 30.06.2022) | 10.01.1999 | |||
22 | Robin Meißner (bis 30.01.2022) | 08.10.1999 | |||
29 | Aaron Opoku (ab 06.07.2020) (bis 02.10.2020) | 28.03.1999 | |||
42 | Ogechika Heil (ab 01.01.2021) (bis 31.08.2023) | 27.11.2000 | |||
verliehen | |||||
Xavier Amaechi (ab 19.01.2021) (bis 30.06.2021) | 05.01.2001 | ||||
29 | Aaron Opoku (ab 02.10.2020) (bis 01.07.2021) | 28.03.1999 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.09.2020 18:30 Uhr |
4 : 1 |
Schema Vergleich |