Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Kenan Kocak (bis 30.06.2021) | 05.01.1981 | ||||
Torwart | |||||
1 | Martin Hansen (bis 01.08.2022) | 15.06.1990 | |||
1 | Ron-Robert Zieler (bis 04.08.2020) | 12.02.1989 | |||
22 | Michael Ratajczak (bis 30.06.2021) | 16.04.1982 | |||
30 | Marlon Sündermann (bis 30.06.2021) | 16.05.1998 | |||
31 | Michael Esser (ab 30.07.2020) (bis 30.06.2021) | 22.11.1987 | |||
Abwehr | |||||
2 | Josip Elez (bis 30.06.2021) | 25.04.1994 | |||
5 | Simon Falette (ab 05.10.2020) (bis 16.08.2021) | 19.02.1992 | |||
5 | Felipe (bis 31.08.2020) | 15.05.1987 | |||
15 | Timo Hübers (bis 30.06.2021) | 20.07.1996 | |||
21 | Sei Muroya (ab 14.08.2020) (bis 30.06.2023) | 05.05.1994 | |||
23 | Baris Basdas (bis 21.07.2021) | 17.01.1990 | |||
24 | Sebastian Jung (bis 22.09.2020) | 22.06.1990 | |||
28 | Marcel Franke (bis 30.06.2022) | 05.04.1993 | |||
31 | Waldemar Anton (bis 28.07.2020) | 20.07.1996 | |||
33 | Tim Walbrecht (bis 30.09.2020) | 18.09.2001 | |||
Mittelfeld | |||||
Lawrence Ennali (bis 30.06.2021) | 07.03.2002 | ||||
3 | Niklas Hult (ab 28.08.2020) (bis 30.06.2022) | 13.02.1990 | |||
6 | Jaka Bijol (ab 18.09.2020) (bis 30.06.2021) | 05.02.1999 | |||
6 | Marvin Bakalorz (bis 04.08.2020) | 13.09.1989 | |||
7 | Edgar Prib (bis 31.08.2020) | 15.12.1989 | |||
8 | Mike Frantz (ab 23.07.2020) (bis 30.06.2022) | 14.10.1986 | |||
10 | Sebastian Ernst (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2024) | 04.03.1995 | |||
10 | Genki Haraguchi (bis 30.06.2021) | 09.05.1991 | |||
11 | Linton Maina (bis 30.06.2022) | 23.06.1999 | |||
13 | Dominik Kaiser (bis 30.06.2022) | 16.09.1988 | |||
20 | Philipp Ochs (bis 30.06.2022) | 17.04.1997 | |||
24 | Marc Lamti (ab 30.09.2020) (bis 30.06.2022) | 28.01.2001 | |||
27 | Kingsley Schindler (ab 06.08.2020) (bis 30.06.2021) | 12.07.1993 | |||
34 | Niklas Tarnat (bis 30.06.2021) | 26.05.1998 | |||
35 | Florent Muslija (bis 01.01.2022) | 06.07.1998 | |||
37 | Justin Neiß (bis 30.06.2021) | 27.04.2000 | |||
Sturm | |||||
7 | Patrick Twumasi (bis 02.02.2022) | 09.05.1994 | |||
9 | Hendrik Weydandt (bis 30.06.2023) | 16.07.1995 | |||
17 | Marvin Ducksch (bis 25.08.2021) | 07.03.1994 | |||
18 | Franck Evina (ab 21.07.2020) (bis 30.01.2023) | 05.07.2000 | |||
19 | Valmir Sulejmani (ab 21.07.2020) (bis 30.01.2022) | 01.02.1996 | |||
29 | Simon Stehle (bis 02.08.2021) | 17.09.2001 | |||
33 | Moussa Doumbouya (bis 30.06.2022) | 12.12.1997 | |||
38 | Mick Gudra (bis 30.06.2023) | 01.01.2001 | |||
40 | Orrin McKinze Gaines II (ab 06.07.2020) (bis 30.06.2022) | 02.03.1998 | |||
verliehen | |||||
Leo Weinkauf (bis 30.06.2021) | 07.07.1996 | ||||
Tim Walbrecht (ab 30.09.2020) (bis 30.06.2021) | 18.09.2001 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Montag, 14.09.2020 18:30 Uhr |
2 : 3 |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.12.2020 20:45 Uhr |
0 : 3 |
Schema Vergleich |