Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Torwarttrainer | |||||
Dirk Orlishausen | 15.08.1982 | ||||
Trainer | |||||
Jens Härtel (bis 06.11.2022) | 07.06.1969 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Kolke (bis 30.06.2023) | 18.08.1990 | |||
22 | Luis Klatte (ab 27.07.2020) (bis 30.06.2022) | 01.03.2000 | |||
22 | Alexander Sebald (bis 05.07.2020) | 27.07.1996 | |||
30 | Ben Voll (bis 30.06.2022) | 09.12.2000 | |||
Abwehr | |||||
3 | Julian Riedel (bis 30.06.2021) | 10.08.1991 | |||
4 | Damian Roßbach (ab 22.07.2020) | 27.02.1993 | |||
4 | Kai Bülow (bis 05.07.2020) | 31.05.1986 | |||
7 | Nico Neidhart | 27.09.1994 | |||
13 | Paul Wiese (bis 19.08.2020) | 28.08.2000 | |||
14 | Max Reinthaler (bis 30.06.2021) | 22.03.1995 | |||
15 | Adam Straith (bis 23.09.2020) | 11.09.1990 | |||
16 | Nils Butzen (bis 30.06.2021) | 02.04.1993 | |||
23 | Sven Sonnenberg (bis 30.06.2021) | 19.01.1999 | |||
27 | Nico Rieble (bis 05.07.2020) | 22.08.1995 | |||
33 | Maximilian Ahlschwede (bis 29.07.2020) | 10.02.1990 | |||
Mittelfeld | |||||
Elsamed Ramaj (bis 30.06.2020) | 26.04.1996 | ||||
5 | Simon Rhein (ab 30.12.2020) (bis 30.06.2024) | 18.05.1998 | |||
5 | Nikolas Nartey (bis 20.07.2020) | 22.02.2000 | |||
6 | Björn Rother (ab 10.07.2020) (bis 30.06.2022) | 29.07.1996 | |||
6 | Mirnes Pepić (bis 05.07.2020) | 19.12.1995 | |||
8 | Bentley Baxter Bahn (ab 30.07.2020) (bis 30.06.2022) | 28.08.1992 | |||
10 | Korbinian Vollmann (bis 30.06.2021) | 27.10.1993 | |||
11 | Aaron Herzog (bis 30.06.2021) | 30.01.1998 | |||
18 | Rasmus Thellufsen (bis 05.07.2020) | 09.01.1997 | |||
19 | Manuel Farrona Pulido (ab 13.07.2020) (bis 30.08.2021) | 01.05.1993 | |||
20 | Lukas Scherff (bis 30.06.2021) | 14.07.1996 | |||
21 | Nik Omladič (bis 30.06.2022) | 21.08.1989 | |||
24 | Jan Löhmannsröben (ab 24.08.2020) (bis 31.08.2021) | 21.04.1991 | |||
25 | Oliver Daedlow (ab 29.07.2020) (bis 30.06.2021) | 29.06.2000 | |||
25 | Oliver Daedlow (bis 05.07.2020) | 29.06.2000 | |||
26 | Philip Türpitz (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 23.08.1991 | |||
26 | Tanju Öztürk (bis 05.07.2020) | 26.07.1989 | |||
27 | Luca Horn (ab 30.09.2020) (bis 30.06.2021) | 19.12.1998 | |||
28 | Maurice Litka (ab 03.08.2020) (bis 30.06.2023) | 02.01.1996 | |||
38 | Tobias Schwede (ab 31.01.2021) (bis 30.06.2022) | 17.03.1994 | |||
Sturm | |||||
9 | Erik Engelhardt (bis 30.06.2021) | 18.04.1998 | |||
15 | Lion Lauberbach (ab 28.12.2020) (bis 30.06.2021) | 15.02.1998 | |||
17 | Gian Luca Schulz (ab 09.07.2020) (bis 26.08.2021) | 14.01.1999 | |||
17 | Rasmus Pedersen (bis 05.07.2020) | 09.01.1997 | |||
18 | John Verhoek (bis 30.06.2023) | 25.03.1989 | |||
19 | Aaron Opoku (bis 05.07.2020) | 28.03.1999 | |||
37 | Daniel Hanslik (bis 05.07.2020) | 06.10.1996 | |||
39 | Pascal Breier (bis 30.06.2023) | 02.02.1992 | |||
verliehen | |||||
Michel Ulrich (bis 30.06.2021) | 15.01.2000 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |