Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Pál Dardai (ab 25.01.2021) (bis 28.11.2021) | 16.03.1976 | ||||
Bruno Labbadia (bis 23.01.2021) | 08.02.1966 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Schwolow (bis 30.06.2023) | 02.06.1992 | |||
12 | Nils Körber (bis 30.06.2022) | 13.11.1996 | |||
22 | Rune Jarstein (bis 30.06.2023) | 29.09.1984 | |||
37 | Marcel Lotka (ab 09.09.2020) (bis 30.06.2022) | 25.05.2001 | |||
38 | Florian Palmowski (bis 30.06.2021) | 11.06.2001 | |||
Abwehr | |||||
2 | Peter Pekarík (bis 30.06.2024) | 30.10.1986 | |||
4 | Karim Rekik (bis 04.10.2020) | 02.12.1994 | |||
5 | Niklas Stark (bis 30.06.2022) | 14.04.1995 | |||
13 | Lukas Klünter (bis 30.06.2022) | 26.05.1996 | |||
14 | Omar Alderete (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2021) | 26.12.1996 | |||
17 | Maximilian Mittelstädt (bis 30.06.2023) | 18.03.1997 | |||
20 | Marc Oliver Kempf (ab 26.01.2021) (bis 28.08.2024) | 28.01.1995 | |||
20 | Dedryck Boyata (bis 22.08.2022) | 28.11.1990 | |||
21 | Marvin Plattenhardt (bis 30.06.2023) | 26.01.1992 | |||
25 | Jordan Torunarigha (bis 30.06.2021) | 07.08.1997 | |||
31 | Marton Dardai | 12.02.2002 | |||
32 | Luca Netz (bis 05.08.2021) | 15.05.2003 | |||
35 | Omar Rekik (bis 06.01.2021) | 20.12.2001 | |||
37 | Florian Baak (bis 12.10.2020) | 18.03.1999 | |||
42 | Deyovaisio Zeefuik (ab 05.08.2020) (bis 13.01.2022) | 11.03.1998 | |||
Mittelfeld | |||||
Kevin Sessa | 06.07.2000 | ||||
Jonas Michel Dirkner (bis 30.06.2022) | 15.07.2002 | ||||
Ondrej Duda (ab 31.07.2020) (bis 16.09.2020) | 15.12.1994 | ||||
6 | Vladimír Darida (bis 30.12.2022) | 08.08.1990 | |||
7 | Mathew Leckie (bis 30.06.2021) | 04.02.1991 | |||
8 | Mattéo Guendouzi (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2021) | 14.04.1999 | |||
16 | Javairo Dilrosun (bis 31.08.2021) | 22.06.1998 | |||
18 | Santiago Ascacibar (bis 30.06.2022) | 25.02.1997 | |||
23 | Eduard Löwen (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2021) | 28.01.1997 | |||
23 | Arne Maier (bis 05.10.2020) | 08.01.1999 | |||
28 | Sami Khedira (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 04.04.1987 | |||
29 | Lucas Tousart (bis 30.06.2023) | 29.04.1997 | |||
34 | Maurice Covic (bis 30.06.2022) | 17.04.1998 | |||
35 | Marten Winkler (ab 01.01.2021) (bis 30.06.2021) | 31.10.2002 | |||
39 | Julian Albrecht (bis 30.06.2021) | 31.08.2001 | |||
40 | Jonas Michelbrink (bis 30.06.2022) | 23.06.2001 | |||
40 | Lazar Samardzic (bis 07.09.2020) | 24.02.2002 | |||
41 | Jonas Michel Dirkner (bis 30.06.2021) | 15.07.2002 | |||
Sturm | |||||
Nemanja Radonjić (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 15.02.1996 | ||||
9 | Krzysztof Piatek (bis 07.01.2022) | 01.07.1995 | |||
10 | Matheus Cunha (bis 25.08.2021) | 27.05.1999 | |||
14 | Ruwen Werthmüller (ab 08.02.2021) (bis 30.06.2022) | 28.01.2001 | |||
14 | Dodi Lukebakio (bis 30.08.2021) | 24.09.1997 | |||
15 | Jhon Córdoba (ab 15.09.2020) (bis 23.07.2021) | 11.05.1993 | |||
24 | Pálko Dardai (bis 05.01.2021) | 24.04.1999 | |||
27 | Jessic Ngankam (bis 30.06.2021) | 20.07.2000 | |||
33 | Daishawn Redan (bis 30.06.2024) | 02.02.2001 | |||
verliehen | |||||
Davie Selke (bis 30.06.2021) | 20.01.1995 | ||||
Dennis Jastrzembski (bis 30.06.2021) | 20.02.2000 | ||||
Arne Maier (ab 05.10.2020) (bis 30.06.2021) | 08.01.1999 | ||||
Eduard Löwen (bis 05.10.2020) | 28.01.1997 | ||||
Ondrej Duda (bis 30.07.2020) | 15.12.1994 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Freitag, 11.09.2020 20:45 Uhr |
5 : 4 |
Schema Vergleich |