Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Mersad Selimbegovic (bis 09.05.2023) | 29.04.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Alexander Meyer (bis 30.06.2022) | 13.04.1991 | |||
30 | Kevin Kunz (bis 30.06.2022) | 22.01.1992 | |||
32 | Alexander Weidinger (bis 30.06.2021) | 18.06.1997 | |||
Abwehr | |||||
Alexander Nandzik (bis 30.06.2021) | 12.09.1992 | ||||
4 | Jan-Niklas Beste (ab 23.07.2020) (bis 30.06.2022) | 04.01.1999 | |||
4 | Elias Herzig (bis 30.06.2021) | 10.09.2000 | |||
5 | Benedikt Gimber (bis 30.06.2023) | 19.02.1997 | |||
16 | Markus Palionis (bis 30.06.2021) | 12.05.1987 | |||
17 | Oliver Hein (bis 30.06.2021) | 22.03.1990 | |||
24 | Scott Kennedy (ab 18.08.2020) (bis 30.06.2023) | 31.03.1997 | |||
28 | Sebastian Nachreiner (bis 30.06.2023) | 23.11.1988 | |||
33 | Jan Elvedi (bis 30.06.2023) | 30.09.1996 | |||
34 | Tim Knipping (bis 13.07.2020) | 24.11.1992 | |||
Mittelfeld | |||||
6 | Benedikt Saller | 22.09.1992 | |||
6 | Björn Zempelin (bis 30.06.2021) | 07.02.2000 | |||
7 | Max Besuschkow (bis 30.06.2022) | 31.05.1997 | |||
8 | Albion Vrenezi (bis 30.06.2021) | 04.10.1993 | |||
11 | Florian Heister (bis 30.06.2021) | 02.03.1997 | |||
18 | Christoph Moritz (ab 03.09.2020) (bis 30.06.2022) | 27.01.1990 | |||
18 | Marc Lais (bis 11.08.2020) | 04.02.1991 | |||
22 | Sebastian Stolze (bis 30.06.2021) | 29.01.1995 | |||
23 | Nicolas Wähling (bis 29.07.2021) | 24.08.1997 | |||
31 | Tom Baack (bis 30.06.2021) | 13.03.1999 | |||
Sturm | |||||
9 | Jann-Christopher George (bis 03.01.2022) | 31.07.1992 | |||
13 | Erik Wekesser (bis 30.06.2022) | 03.07.1997 | |||
14 | David Otto (ab 20.01.2021) (bis 30.06.2022) | 03.03.1999 | |||
19 | Andreas Albers (bis 30.06.2023) | 23.03.1990 | |||
20 | Federico Palacios Martínez (bis 20.01.2021) | 09.04.1995 | |||
21 | Jan-Marc Schneider (bis 30.06.2021) | 25.03.1994 | |||
26 | Charalambos Makridis (bis 30.06.2023) | 05.07.1996 | |||
27 | Aaron Opoku (ab 02.10.2020) (bis 01.07.2021) | 28.03.1999 | |||
29 | André Becker (ab 07.07.2020) (bis 21.01.2022) | 26.07.1996 | |||
verliehen | |||||
Federico Palacios Martínez (ab 20.01.2021) (bis 30.06.2021) | 09.04.1995 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Sonntag, 13.09.2020 15:30 Uhr |
3 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 23.12.2020 20:45 Uhr |
2 : 4 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 03.02.2021 20:45 Uhr |
4 : 3 i.E. |
Schema Vergleich |
||
Mittwoch, 07.04.2021 18:30 Uhr |
0 : 1 |
Schema Vergleich |