Trikot | Name des/der Spieler/in | Geburtstag | |||
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
Christian Eichner (ab 08.07.2020) (bis 30.06.2023) | 24.11.1982 | ||||
Torwart | |||||
1 | Markus Kuster (bis 30.06.2022) | 22.02.1994 | |||
28 | Paul Löhr (bis 30.06.2022) | 14.01.2001 | |||
28 | Sven Müller (bis 08.09.2020) | 16.02.1996 | |||
35 | Marius Gersbeck (bis 30.06.2023) | 20.06.1995 | |||
Abwehr | |||||
Kevin Wimmer (ab 01.02.2021) (bis 30.06.2021) | 15.11.1992 | ||||
2 | Sebastian Jung (ab 22.09.2020) | 22.06.1990 | |||
2 | Sebastian Jung (ab 22.09.2020) (bis 22.09.2021) | 22.06.1990 | |||
3 | Daniel Gordon (ab 28.09.2020) (bis 30.06.2023) | 16.01.1985 | |||
5 | David Pisot (bis 30.06.2021) | 06.07.1987 | |||
16 | Philip Heise (ab 18.08.2020) (bis 30.06.2021) | 20.06.1991 | |||
21 | Marco Thiede (bis 30.06.2023) | 20.05.1992 | |||
22 | Christoph Kobald (bis 30.06.2023) | 18.08.1997 | |||
22 | Christoph Kobald (bis 30.06.2023) | 18.08.1997 | |||
23 | Dirk Carlson (bis 30.06.2021) | 01.04.1998 | |||
27 | Marlon Dinger (bis 30.09.2020) | 16.06.2001 | |||
32 | Robin Bormuth (ab 03.08.2020) (bis 30.06.2022) | 19.09.1995 | |||
34 | Jannis Rabold (bis 30.06.2022) | 27.03.2001 | |||
38 | Tim Breithaupt (bis 30.06.2023) | 07.02.2002 | |||
Mittelfeld | |||||
Xavier Amaechi (ab 19.01.2021) (bis 30.06.2021) | 05.01.2001 | ||||
4 | Lukas Fröde (bis 30.08.2021) | 23.01.1995 | |||
7 | Marc Lorenz (bis 30.06.2022) | 18.07.1988 | |||
8 | Jérôme Gondorf (bis 30.06.2024) | 26.06.1988 | |||
8 | Jérôme Gondorf (bis 30.06.2023) | 26.06.1988 | |||
10 | Marvin Wanitzek (bis 30.06.2023) | 07.05.1993 | |||
11 | Kyoung Rok Choi (bis 30.06.2021) | 15.03.1995 | |||
18 | David Trivunic (bis 30.06.2021) | 30.10.2001 | |||
20 | Alexander Groiß (bis 30.06.2021) | 01.07.1998 | |||
25 | Janis Hanek (bis 30.06.2021) | 12.02.1999 | |||
39 | Benjamin Goller (bis 30.06.2021) | 01.01.1999 | |||
Sturm | |||||
Dejan Galjen (bis 30.06.2021) | 25.02.2002 | ||||
17 | Marco Djuricin (bis 31.01.2021) | 12.12.1992 | |||
19 | Dominik Kother (bis 30.01.2022) | 16.03.2000 | |||
24 | Babacar Gueye (bis 30.06.2021) | 31.12.1994 | |||
31 | Malik Batmaz (bis 30.06.2021) | 17.03.2000 | |||
33 | Philipp Hofmann (bis 30.06.2022) | 30.03.1993 | |||
verliehen | |||||
Marvin Pourié (bis 30.06.2021) | 08.01.1991 |
Datum | Links | |||
---|---|---|---|---|
Samstag, 12.09.2020 18:30 Uhr |
0 : 1 n.V. |
Schema Vergleich |